VILCHEZ LOPEZ AGUSTIN
Informe ejecutivo de VILCHEZ LOPEZ AGUSTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VILCHEZ LOPEZ AGUSTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FLAMENSUITES SEVILLA SL | Administrador Unico | 25/06/2024 | |
YASTIN OIL SL | Administrador Unico | 20/03/2023 | 17/06/2024 |
YASTIN OIL SL | Socio Unico | 20/03/2023 | 17/06/2024 |
PETROARMYOIL SL | Socio Unico | 03/07/2023 | 17/06/2024 |
PETROARMYOIL SL | Administrador Unico | 03/07/2023 | 17/06/2024 |
VINCULACIONES DE VILCHEZ LOPEZ AGUSTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILCHEZ LOPEZ AGUSTIN
Empresa: FLAMENSUITES SEVILLA SL
Administrador Unico
- Vilchez Lopez Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE127869, I/A 5 (25/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-126-41
Empresa: YASTIN OIL SL
Administrador Unico
- Vilchez Lopez Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE138421, I/A 3 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-41
Empresa: PETROARMYOIL SL
Administrador Unico
- Vilchez Lopez Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SE140183, I/A 3 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-41
Empresa: PETROARMYOIL SL
Administrador Unico
- Vilchez Lopez Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7440 , F 161, S 8, H SE140183, I/A 1 (03/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-129-41
Empresa: PETROARMYOIL SL
Socio Único
- Vilchez Lopez Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7440 , F 161, S 8, H SE140183, I/A 1 (03/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-129-41
Empresa: YASTIN OIL SL
Administrador Unico
- Vilchez Lopez Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7373 , F 30, S 8, H SE138421, I/A 1 (20/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-61-41
Empresa: YASTIN OIL SL
Socio Único
- Vilchez Lopez Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7373 , F 30, S 8, H SE138421, I/A 1 (20/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-61-41
Información de VILCHEZ LOPEZ AGUSTIN
Mostramos los datos de VILCHEZ LOPEZ AGUSTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILCHEZ LOPEZ AGUSTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos