VILCHEZ ENRIQUEZ JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de VILCHEZ ENRIQUEZ JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VILCHEZ ENRIQUEZ JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAREVI SA | Administrador Solidario | 15/03/2022 | |
MAREVI SA | Administrador Solidario | 19/04/2017 | |
MAREVI SA | Administrador Solidario | 27/04/2012 |
VINCULACIONES DE VILCHEZ ENRIQUEZ JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILCHEZ ENRIQUEZ JOSE ANTONIO
Empresa: MAREVI SA
Administrador Solidario
- Rivilla Olmo Encarnacion
- Vilchez Enriquez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8165 , F 155, S 8, H B 53264, I/A 12 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-08
Empresa: EXTRACTORA DE ALOE CANARIO SL
Liquidador Mancomunado
- Melian Gonzalez Agustin
- Vilchez Enriquez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1946 , F 148, S 8, H GC 42692, I/A 2 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-37-35
Empresa: MAREVI SA
Administrador Solidario
- Rivilla Olmo Encarnacion
- Vilchez Enriquez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8165 , F 154, S 8, H B 53264, I/A 10 (19/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-79-08
Empresa: MAREVI SA
Administrador Solidario
- Rivilla Olmo Encarnacion
- Vilchez Enriquez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8165 , F 154, S 8, H B 53264, I/A 9 (27/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-08
Información de VILCHEZ ENRIQUEZ JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de VILCHEZ ENRIQUEZ JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILCHEZ ENRIQUEZ JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos