VILASUSO FERNANDEZ JUAN
Informe ejecutivo de VILASUSO FERNANDEZ JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VILASUSO FERNANDEZ JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOVAJ KONSULTIA SL | Socio Unico | 25/08/2020 | |
NOVAJ KONSULTIA SL | Administrador Unico | 25/08/2020 | |
NOVAJ COBERTURA DE RIESGOS SL | Administrador Unico | 21/12/2018 |
VINCULACIONES DE VILASUSO FERNANDEZ JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILASUSO FERNANDEZ JUAN
Empresa: NOVAJ KONSULTIA SL
Administrador Unico
- Vilasuso Fernandez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3598 , F 36, S 8, H C 54844, I/A 3 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-171-15
Empresa: NOVAJ KONSULTIA SL
Administrador Solidario
- Perez Teijeiro Francisco Javier
- Vilasuso Fernandez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3598 , F 36, S 8, H C 54844, I/A 3 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-171-15
Empresa: NOVAJ KONSULTIA SL
Socio Único
- Vilasuso Fernandez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3598 , F 36, S 8, H C 54844, I/A 3 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-171-15
Empresa: NOVAJ COBERTURA DE RIESGOS SL
Administrador Unico
- Vilasuso Fernandez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3671 , F 100, S 8, H C 57899, I/A 1 (21/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-2-15
Empresa: NOVAJ KONSULTIA SL
Administrador Solidario
- Perez Teijeiro Francisco Javier
- Vilasuso Fernandez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3598 , F 35, S 8, H C 54844, I/A 1 (04/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-216-15
Empresa: SKOVO DISEÑO Y CALZADO SL
Liquidador
- Olivera Suna Alejandra Elizabeth
- Vilasuso Fernandez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3381 , F 82, S 8, H C 46085, I/A 2 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-15
Empresa: SKOVO DISEÑO Y CALZADO SL
Administrador Solidario
- Olivera Suna Alejandra Elizabeth
- Vilasuso Fernandez Juan
Liquidador
- Olivera Suna Alejandra Elizabeth
- Vilasuso Fernandez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3381 , F 82, S 8, H C 46085, I/A 2 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-15
Empresa: SKOVO DISEÑO Y CALZADO SL
Administrador Solidario
- Olivera Suna Alejandra Elizabeth
- Vilasuso Fernandez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3381 , F 80, S 8, H C 46085, I/A 1 (25/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-64-15
Información de VILASUSO FERNANDEZ JUAN
Mostramos los datos de VILASUSO FERNANDEZ JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILASUSO FERNANDEZ JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos