VILASECA GARRIGA MARIA DOLORS
Informe ejecutivo de VILASECA GARRIGA MARIA DOLORS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE VILASECA GARRIGA MARIA DOLORS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
METRAHOUSE SA | Administrador Unico | 14/11/2014 | 21/11/2016 |
SERVIMEDBAIX SL | REPR.143 RRM | 28/10/2013 | 19/08/2016 |
CMGFELS 5000 SL | Administrador Unico | 23/10/2013 | 02/05/2014 |
ADDED VALUE SERVICES SPAIN SL | Administrador Unico | 20/01/2010 | 17/12/2012 |
ADDED VALUE SERVICES SPAIN SL | Liquidador | 17/12/2012 | 17/12/2012 |
INDIANU SL | Administrador Unico | 09/11/2009 | 16/06/2010 |
TRAMONTEX SA | Administrador Unico | 11/06/2009 | 09/06/2010 |
DRECK BUSTER SL | Administrador | 28/01/2010 | |
EFIGRUP MANTENIMENT I SERVEIS DE CONTRACTACIO SL | Administrador Unico | 31/03/2009 | 02/07/2009 |
COMERCIAL D'ENGINYERIA CROPPER WRT SL | Administrador | 21/04/2009 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE VILASECA GARRIGA MARIA DOLORS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILASECA GARRIGA MARIA DOLORS
Empresa: METRAHOUSE SA
Administrador Unico
- Vilaseca Garriga Maria Dolors
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1730 , F 147, S 8, H NA 34319, I/A 6 (21/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-228-31
Empresa: SERVIMEDBAIX SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Vilaseca Garriga Maria Dolors
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43988 , F 180, S 8, H B 443761, I/A 2 (19/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-163-08
Empresa: METRAHOUSE SA
Administrador Unico
- Vilaseca Garriga Maria Dolors
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1730 , F 146, S 8, H NA 34319, I/A 3 (14/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-227-31
Empresa: CMGFELS 5000 SL
Administrador Unico
- Vilaseca Garriga Maria Dolors
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39547 , F 150, S 8, H B 349918, I/A 3 (02/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-88-08
Empresa: SERVIMEDBAIX SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Vilaseca Garriga Maria Dolors
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43988 , F 178, S 8, H B 443761, I/A 1 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-212-08
Empresa: CMGFELS 5000 SL
Administrador Unico
- Vilaseca Garriga Maria Dolors
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39547 , F 149, S 8, H B 349918, I/A 2 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-08
Empresa: ADDED VALUE SERVICES SPAIN SL
Liquidador
- Vilaseca Garriga Maria Dolors
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41654 , F 83, S 8, H B 392158, I/A 2 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-08
Empresa: ADDED VALUE SERVICES SPAIN SL
Administrador Unico
- Vilaseca Garriga Maria Dolors
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41654 , F 83, S 8, H B 392158, I/A 2 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-08
Empresa: TEXTLASCAN SL
Administrador Unico
- Vilaseca Garriga Maria Dolors
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20202 , F 49, S 8, H B 2982, I/A 10 (16/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-121-08
Empresa: TRAMONTEX SA
Administrador Unico
- Vilaseca Garriga Maria Dolors
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24760 , F 100, S 8, H B 75987, I/A 9 (09/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-116-08
VER MAS ACTOS
Información de VILASECA GARRIGA MARIA DOLORS
Mostramos los datos de VILASECA GARRIGA MARIA DOLORS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILASECA GARRIGA MARIA DOLORS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos