VILAS ZARAUZA RUBEN
Informe ejecutivo de VILAS ZARAUZA RUBEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VILAS ZARAUZA RUBEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CALL ME ASAP SL | Liquidador | 27/07/2023 | 27/07/2023 |
CALL ME ASAP SL | Administrador Solidario | 26/02/2014 | 27/07/2023 |
MARUXIÑA FILM COMPANY SL | Administrador Unico | 03/12/2009 | 15/03/2019 |
ESNATU ZINEMA SL | Administrador Solidario | 02/08/2011 | 06/07/2017 |
VINCULACIONES DE VILAS ZARAUZA RUBEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILAS ZARAUZA RUBEN
Empresa: CALL ME ASAP SL
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32012 , F 23, S 8, H M 576000, I/A 2 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-28
Empresa: CALL ME ASAP SL
Administrador Solidario
- Aldasoro Vasarhelyi Miguel Santiago
- Vilas Zarauza Ruben
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32012 , F 23, S 8, H M 576000, I/A 2 (27/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-147-28
Empresa: MARUXIÑA FILM COMPANY SL
Administrador Unico
- Vilas Zarauza Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 69 , F 188, S 8, H SC 44692, I/A 3 (15/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-61-15
Empresa: ESNATU ZINEMA SL
Administrador Solidario
- Camborda Coll Jaione
- Vilas Zarauza Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 299 , F 135, S 8, H SC 48806, I/A 3 (06/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-132-15
Empresa: CALL ME ASAP SL
Administrador Solidario
- Aldasoro Vasarhelyi Miguel Santiago
- Vilas Zarauza Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32012 , F 22, S 8, H M 576000, I/A 1 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-28
Empresa: ESNATU ZINEMA SL
Administrador Solidario
- Camborda Coll Jaione
- Vilas Zarauza Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2524 , F 175, S 8, H SS 33736, I/A 1 (02/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-153-20
Empresa: MARUXIÑA FILM COMPANY SL
Administrador Unico
- Vilas Zarauza Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 69 , F 185, S 8, H SC 44692, I/A 1 (03/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-242-15
Información de VILAS ZARAUZA RUBEN
Mostramos los datos de VILAS ZARAUZA RUBEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILAS ZARAUZA RUBEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos