VILAS OTERO MARIA MARGARITA
Informe ejecutivo de VILAS OTERO MARIA MARGARITA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VILAS OTERO MARIA MARGARITA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DRI GALICIA SL | Apoderado Solidario | 05/05/2016 |
VINCULACIONES DE VILAS OTERO MARIA MARGARITA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILAS OTERO MARIA MARGARITA
Empresa: ESTABLECIMIENTOS OTERO SA
Apoderado Solidario
- Fuentes Parada Rosario
- Vilas Otero Maria Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1260, L 1260, F 148, S 8, H PO 8798, I/A 19 (10/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-94-36
Empresa: DRI GALICIA SL
Apoderado Solidario
- Fuentes Parada Rosario
- Vilas Otero Maria Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2813, L 2813, F 171, S 8, H PO 32088, I/A 4 (05/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-91-36
Empresa: MUEBLES ESTABLECIMIENTOS OTERO SL
Apoderado Solidario
- Fuentes Parada Rosario
- Vilas Otero Maria Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2732, L 2732, F 133, S 8, H PO 30609, I/A 4 (05/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-91-36
Empresa: VIAXES OTERO SL
Administrador Solidario
- Pombo Rodriguez Fernando
- Vilas Otero Maria Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1360, L 1360, F 225, S 8, H PO 10689, I/A 4 (22/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-36
Empresa: ESTABLECIMIENTOS OTERO SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Alvarez De La Fuente Jesus
- Garcia Otero Jorge
- Otero Candeira Manuel Jesus Serafin
- Vilas Otero Maria Margarita
- Vilas Otero Xesus-maria
- Vilas Villanueva Jose
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1260, L 1260, F 147, S 8, H PO 8798, I/A 15 (04/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-48-36
Información de VILAS OTERO MARIA MARGARITA
Mostramos los datos de VILAS OTERO MARIA MARGARITA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILAS OTERO MARIA MARGARITA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos