VILAS BLANCO MARIA SOLEDAD
Informe ejecutivo de VILAS BLANCO MARIA SOLEDAD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VILAS BLANCO MARIA SOLEDAD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RUBIATO PAREDES SL | Apoderado Solidario | 24/07/2020 | |
RUBIATO PAREDES SL | Apoderado | 28/05/2019 | |
RUBIATO PAREDES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/02/2015 |
VINCULACIONES DE VILAS BLANCO MARIA SOLEDAD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILAS BLANCO MARIA SOLEDAD
Empresa: RUBIATO PAREDES SL
Apoderado Solidario
- Trave Lopez Ester
- Vilas Blanco Maria Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31675 , F 109, S 8, H M 446392, I/A 27 (24/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-147-28
Empresa: RUBIATO PAREDES SL
Apoderado
- Trave Lopez Ester
- Vilas Blanco Maria Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31675 , F 108, S 8, H M 446392, I/A 26 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-28
Empresa: RUBIATO PAREDES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Vilas Blanco Maria Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31675 , F 104, S 8, H M 446392, I/A 21 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-28
Empresa: RUBIATO PAREDES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Vilas Blanco Maria Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31675 , F 104, S 8, H M 446392, I/A 20 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-28
Empresa: RUBIATO PAREDES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Vilas Blanco Maria Soledad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24802 , F 87, S 8, H M 446392, I/A 11 (23/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-21-28
Información de VILAS BLANCO MARIA SOLEDAD
Mostramos los datos de VILAS BLANCO MARIA SOLEDAD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILAS BLANCO MARIA SOLEDAD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos