VILARRASA FONTSERE JAUME
Informe ejecutivo de VILARRASA FONTSERE JAUME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VILARRASA FONTSERE JAUME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UTIL SL | Administrador Unico | 03/06/2024 | |
VIMOSA GESTION INMOBILIARIA SL | Administrador Unico | 30/04/2024 | |
PROVILSA SL | Administrador Unico | 29/04/2024 | |
CONSTRUCCIONS FESJA SL | Administrador Unico | 25/04/2024 | |
PROVILSA SL | Apoderado Solidario | 23/09/2022 | |
CONSTRUCCIONS FESJA SL | Apoderado Solidario | 23/09/2022 |
VINCULACIONES DE VILARRASA FONTSERE JAUME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILARRASA FONTSERE JAUME
Empresa: UTIL SL
Administrador Unico
- Vilarrasa Fontsere Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 40226, I/A 29 (03/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-110-08
Empresa: UTIL SL
Administrador Solidario
- Fontsere Pio Clemencia
- Vilarrasa Fontsere Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 40226, I/A 29 (03/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-110-08
Empresa: VIMOSA GESTION INMOBILIARIA SL
Administrador Unico
- Vilarrasa Fontsere Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33839 , F 48, S 8, H B 239148, I/A 7 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-92-08
Empresa: PROVILSA SL
Administrador Unico
- Vilarrasa Fontsere Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30927 , F 167, S 8, H B 72983, I/A 14 (29/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-88-08
Empresa: CONSTRUCCIONS FESJA SL
Administrador Unico
- Vilarrasa Fontsere Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29631 , F 161, S 8, H B 157786, I/A 8 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-87-08
Empresa: PROVILSA SL
Apoderado Solidario
- Vilarrasa Fontsere Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30927 , F 166, S 8, H B 72983, I/A 13 (23/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-190-08
Empresa: CONSTRUCCIONS FESJA SL
Apoderado Solidario
- Vilarrasa Fontsere Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29631 , F 160, S 8, H B 157786, I/A 7 (23/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-190-08
Empresa: UTIL SL
Administrador Solidario
- Fontsere Pio Clemencia
- Vilarrasa Fontsere Jaume
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40045 , F 113, S 8, H B 40226, I/A 27 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-247-08
Información de VILARRASA FONTSERE JAUME
Mostramos los datos de VILARRASA FONTSERE JAUME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILARRASA FONTSERE JAUME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos