VILARRASA ANDRES LUIS JUAN
Informe ejecutivo de VILARRASA ANDRES LUIS JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VILARRASA ANDRES LUIS JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BESALU INMOBILIARIA SA | Apoderado | 23/11/2015 |
VINCULACIONES DE VILARRASA ANDRES LUIS JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILARRASA ANDRES LUIS JUAN
Empresa: BESALU INMOBILIARIA SA
Apoderado
- Vilarrasa Andres Luis Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10128 , F 154, S 8, H M 161695, I/A 5 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-28
Empresa: BESALU INMOBILIARIA SA
Consejero Delegado Solidario
- Andres Ricart Milagros
- Vilarrasa Andres Desamparados Nuria
- Vilarrasa Andres Luis Juan
Consejero
- Andres Ricart Milagros
- Vilarrasa Andres Desamparados Nuria
- Vilarrasa Andres Luis Juan
Presidente
- Vilarrasa Andres Luis Juan
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10128 , F 152, S 8, H M 161695, I/A 4 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-28
Empresa: HINATUA Y VEXIO SL
Administrador Unico
- Vilarrasa Andres Luis Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4367, L 1679, F 184, S 8, H V 23010, I/A 8 (05/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-49-46
Empresa: PROMOCIONES VEFISA LEVANTE SL
Administrador Solidario
- Perez Caballero Rafael
- Vilarrasa Andres Luis Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6724, L 4028, F 68, S 8, H V 73899, I/A 3 (15/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-183-46
Empresa: EXPLOTACIONES FORESTALES PUMAR SA
Administrador Unico
- Vilarrasa Andres Luis Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17851 , F 129, S 8, H M 308017, I/A 5 (17/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-60-28
Empresa: EXPLOTACIONES FORESTALES PUMAR SA
Administrador Unico
- Vilarrasa Andres Luis Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17851 , F 129, S 8, H M 308017, I/A 4 (17/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-59-28
Empresa: EXPLOTACIONES FORESTALES PUMAR SA
Administrador Solidario
- Vilarrasa Andres Luis Juan
- Vilarrasa Arlandis Ventura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17851 , F 129, S 8, H M 308017, I/A 4 (17/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-59-28
Información de VILARRASA ANDRES LUIS JUAN
Mostramos los datos de VILARRASA ANDRES LUIS JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILARRASA ANDRES LUIS JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos