VILARO SCHROEDER MARIA JIMENA
Informe ejecutivo de VILARO SCHROEDER MARIA JIMENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VILARO SCHROEDER MARIA JIMENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MRC CONSULTANTS AND TRANSACTION ADVISERS SL | Apoderado | 15/04/2019 | |
ADALID ASESORES Y CONSULTORES SL | Apoderado | 22/03/2019 | |
ALAWA SWIMWEAR SL | Administrador Unico | 03/03/2017 | |
MRC CONSULTANTS AND TRANSACTION ADVISERS SL | Apoderado | 08/10/2015 |
VINCULACIONES DE VILARO SCHROEDER MARIA JIMENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILARO SCHROEDER MARIA JIMENA
Consejero
- Fabrizio Mariano Abel
- Marroni Andrea
- Vilaro Schroeder Maria Jimena
Presidente
Secretario
- Vilaro Schroeder Maria Jimena
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 591773, I/A 22 (09/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-178-28
Apoderado
- Vilaro Schroeder Maria Jimena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32871 , F 163, S 8, H M 591773, I/A 13 (15/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-78-28
Empresa: ADALID ASESORES Y CONSULTORES SL
Apoderado
- Vilaro Schroeder Maria Jimena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23876 , F 203, S 8, H M 428692, I/A 4 (22/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-28
Secretario
- Vilaro Schroeder Maria Jimena
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32871 , F 163, S 8, H M 591773, I/A 11 (26/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-66-28
Secretario
Vicepresidente
- Vilaro Schroeder Maria Jimena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32871 , F 163, S 8, H M 591773, I/A 11 (26/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-66-28
Empresa: ALAWA SWIMWEAR SL
Administrador Unico
- Vilaro Schroeder Maria Jimena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35702 , F 36, S 8, H M 641601, I/A 1 (03/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-49-28
Empresa: ALAWA SWIMWEAR SL
Socio Único
- Vilaro Schroeder Maria Jimena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35702 , F 36, S 8, H M 641601, I/A 1 (03/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-49-28
Consejero Delegado
Consejero
- Lopez Zabala Jose Maria
- Orlandini Arnaldo
- Vilaro Schroeder Maria Jimena
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Vilaro Schroeder Maria Jimena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32871 , F 162, S 8, H M 591773, I/A 10 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Caruso Luis Maria
- Orlandini Arnaldo
- Vilaro Schroeder Maria Jimena
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Vilaro Schroeder Maria Jimena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32871 , F 162, S 8, H M 591773, I/A 10 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-28
Consejero
- Vilaro Schroeder Maria Jimena
Vicepresidente
- Vilaro Schroeder Maria Jimena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32871 , F 161, S 8, H M 591773, I/A 9 (22/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-248-28
VER MAS ACTOS
Información de VILARO SCHROEDER MARIA JIMENA
Mostramos los datos de VILARO SCHROEDER MARIA JIMENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILARO SCHROEDER MARIA JIMENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos