VILARIÑO MAURA ANDRES
Informe ejecutivo de VILARIÑO MAURA ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE VILARIÑO MAURA ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIONISIO TEJERO SA | Apoderado Solidario | 15/01/2016 |
VINCULACIONES DE VILARIÑO MAURA ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILARIÑO MAURA ANDRES
Empresa: OLEIROS DE INVERSIONES SICAV
Consejero
- Vilariño Maura Andres
- Vilariño Rumeu Andres
- Vilariño Rumeu Casilda
Entidad Gestora
EntidDeposit
Liquidador
Presidente
- Vilariño Maura Andres
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16161 , F 195, S 8, H M 273921, I/A 26 (08/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-52-28
Empresa: DIONISIO TEJERO SA
Consejero
Presidente
- Vilariño Maura Andres
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3056 , F 117, S 8, H C 1869, I/A 29 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-152-15
Empresa: DIONISIO TEJERO SA
Consejero
Presidente
- Vilariño Maura Andres
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3056 , F 115, S 8, H C 1869, I/A 26 (05/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-134-15
Empresa: OLEIROS DE INVERSIONES SICAV
Consejero
- Godino Reyes Fernando
- Vilariño Maura Andres
- Vilariño Rumeu Andres
Presidente
- Vilariño Maura Andres
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16161 , F 98, S 8, H M 273921, I/A 19 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-137-28
Empresa: DIONISIO TEJERO SA
Apoderado Solidario
- Santiañez Orero Francisco Javier
- Vilariño Maura Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3056 , F 115, S 8, H C 1869, I/A 24 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-15
Empresa: DIONISIO TEJERO SA
Consejero
Presidente
- Vilariño Maura Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3056 , F 114, S 8, H C 1869, I/A 21 (22/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-230-15
Empresa: TERMINAL RIAS ALTAS SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
- Vilariño Maura Andres
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3174 , F 32, S 8, H C 29804, I/A 17 (12/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-221-15
Empresa: TERMINALES MARITIMOS DE GALICIA SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
- Vilariño Maura Andres
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3174 , F 67, S 8, H C 14164, I/A 31 (18/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-119-15
Empresa: TEJERO MARITIMA SL
Apoderado Mancomunado
- Santiañez Orero Francisco Javier
- Vilariño Maura Andres
Apoderado Solidario
- Santiañez Orero Francisco Javier
- Santiañez Orero Francisco Javier
- Vilariño Maura Andres
- Vilariño Maura Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3192 , F 98, S 8, H C 38159, I/A 10 (18/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-38-15
Empresa: TEJERO MARITIMA SL
Consejero
Presidente
- Vilariño Maura Andres
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3192 , F 97, S 8, H C 38159, I/A 7 (18/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-38-15
VER MAS ACTOS
Información de VILARIÑO MAURA ANDRES
Mostramos los datos de VILARIÑO MAURA ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILARIÑO MAURA ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos