VILARIÑO ALVAREZ FERNANDO
Informe ejecutivo de VILARIÑO ALVAREZ FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VILARIÑO ALVAREZ FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RUVI GOURMET SL | Administrador Unico | 19/04/2024 | |
ODIN RESTAURACION SL | Socio Unico | 19/06/2023 | |
ODIN RESTAURACION SL | Administrador Unico | 22/04/2022 | |
MANANTIAL DE LAS NIEVES SL | Administrador Unico | 30/11/2017 | |
PROYECTOS VILARIÑO CORTES SL | Socio Unico | 07/02/2017 | |
PROYECTOS VILARIÑO CORTES SL | Administrador Unico | 07/02/2017 | |
AGOTRAN SL | Apoderado | 26/03/2013 |
VINCULACIONES DE VILARIÑO ALVAREZ FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILARIÑO ALVAREZ FERNANDO
Empresa: RUVI GOURMET SL
Administrador Unico
- Vilariño Alvarez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46788 , F 75, S 8, H M 821317, I/A 1 (19/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-82-28
Empresa: FONS CIBUS SL
Administrador Unico
- Vilariño Alvarez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1354 , F 136, S 8, H LE 26659, I/A 3 (24/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-143-24
Empresa: ODIN RESTAURACION SL
Nuevo Socio Único
- Vilariño Alvarez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1367 , F 179, S 8, H LE 27500, I/A 2 (19/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-121-24
Empresa: ODIN RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Vilariño Alvarez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1367 , F 179, S 8, H LE 27500, I/A 1 (22/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-82-24
Administrador Solidario
- Ferreras Cueto Jesus Manuel
- Gutierrez Mancebo Luis Angel
- Vilariño Alvarez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1335 , F 215, S 8, H LE 25604, I/A 2 (07/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-176-24
Empresa: FONS CIBUS SL
Administrador Unico
- Vilariño Alvarez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1354 , F 135, S 8, H LE 26659, I/A 1 (29/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-194-24
Administrador Solidario
- Ferreras Cueto Jesus Manuel
- Gutierrez Mancebo Luis Angel
- Vilariño Alvarez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1335 , F 213, S 8, H LE 25604, I/A 1 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-235-24
Empresa: MANANTIAL DE LAS NIEVES SL
Administrador Unico
- Vilariño Alvarez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1324 , F 47, S 8, H LE 24986, I/A 1 (30/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-24
Empresa: PROYECTOS VILARIÑO CORTES SL
Administrador Unico
- Vilariño Alvarez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1313 , F 153, S 8, H LE 24465, I/A 1 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-24
Empresa: PROYECTOS VILARIÑO CORTES SL
Socio Único
- Vilariño Alvarez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1313 , F 153, S 8, H LE 24465, I/A 1 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-24
VER MAS ACTOS
Información de VILARIÑO ALVAREZ FERNANDO
Mostramos los datos de VILARIÑO ALVAREZ FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILARIÑO ALVAREZ FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos