VILARASAU SOLER ANGEL
Informe ejecutivo de VILARASAU SOLER ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VILARASAU SOLER ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOMPREVENCIO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/03/2022 | |
SOMPREVENCIO SL | Apoderado | 28/09/2010 |
VINCULACIONES DE VILARASAU SOLER ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILARASAU SOLER ANGEL
Empresa: SOMPREVENCIO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gine Olmedo Roser
- Tamborero Viadiu Vicenc
- Tartera Agramunt Dolors
- Vilarasau Soler Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42206 , F 127, S 8, H B 265831, I/A 15 (03/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-48-08
Empresa: PREVENCIO I SALUT DEL BAGES SL
Consejero
- Lobaco Alins Josep Maria
- Macia Calmet Ricard
- Macia Calmet Sergi
- Piñot Sant Merce
- Vilarasau Soler Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42206 , F 124, S 8, H B 265831, I/A 12 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-08
Empresa: PREVENCIO I SALUT DEL BAGES SL
Consejero
- Lobaco Alins Josep Maria
- Macia Calmet Ricard
- Macia Calmet Sergi
- Piñot Sant Merce
- Vilarasau Soler Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42206 , F 121, S 8, H B 265831, I/A 9 (25/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-64-08
Empresa: EMERPLANN INNOVACIO SL
Liquidador
- Fargas Angrill Antoni
- Vilarasau Soler Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41497 , F 38, S 8, H B 386928, I/A 3 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-08
Empresa: EMERPLANN INNOVACIO SL
Administrador Solidario
- Fargas Angrill Antoni
- Vilarasau Soler Angel
Apoderado
Liquidador
- Fargas Angrill Antoni
- Vilarasau Soler Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41497 , F 38, S 8, H B 386928, I/A 3 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-08
Empresa: PREVENCIO I SALUT DEL BAGES SL
Apoderado
- Vilarasau Soler Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35779 , F 82, S 8, H B 265831, I/A 7 (28/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-195-08
Empresa: EMERPLANN INNOVACIO SL
Administrador Solidario
- Fargas Angrill Antoni
- Vilarasau Soler Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41497 , F 35, S 8, H B 386928, I/A 1 (28/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-213-08
Información de VILARASAU SOLER ANGEL
Mostramos los datos de VILARASAU SOLER ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILARASAU SOLER ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos