VILAR RODRIGUEZ ANGELES ROSALINA
Informe ejecutivo de VILAR RODRIGUEZ ANGELES ROSALINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VILAR RODRIGUEZ ANGELES ROSALINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ORBUCO SL | Administrador Unico | 11/01/2011 | |
SERCOVI SL | Apoderado | 05/11/2010 | |
ORBUCO SL | Apoderado | 05/11/2010 |
VINCULACIONES DE VILAR RODRIGUEZ ANGELES ROSALINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILAR RODRIGUEZ ANGELES ROSALINA
Empresa: MEDIADOS DE ABRIL SL
Liquidador Solidario
- Vilar Rodriguez Angeles Rosalina
- Vilar Rodriguez Benita Silvana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3657 , F 56, S 8, H C 56931, I/A 3 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-41-15
Empresa: MEDIADOS DE ABRIL SL
Administrador Solidario
- Vilar Rodriguez Angeles Rosalina
- Vilar Rodriguez Benita Silvana
Liquidador Solidario
- Vilar Rodriguez Angeles Rosalina
- Vilar Rodriguez Benita Silvana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3657 , F 56, S 8, H C 56931, I/A 3 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-41-15
Empresa: MEDIADOS DE ABRIL SL
Administrador Solidario
- Vilar Rodriguez Angeles Rosalina
- Vilar Rodriguez Benita Silvana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3657 , F 56, S 8, H C 56931, I/A 2 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-15
Empresa: ORBUCO SL
Administrador Unico
- Vilar Rodriguez Angeles Rosalina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3091 , F 22, S 8, H C 30772, I/A 7 (11/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-14-15
Empresa: ORBUCO SL
Apoderado
- Vilar Rodriguez Angeles Rosalina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3091 , F 21, S 8, H C 30772, I/A 6 (05/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-220-15
Empresa: SERCOVI SL
Apoderado
- Vilar Rodriguez Angeles Rosalina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3091 , F 30, S 8, H C 621, I/A 7 (05/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-220-15
Información de VILAR RODRIGUEZ ANGELES ROSALINA
Mostramos los datos de VILAR RODRIGUEZ ANGELES ROSALINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILAR RODRIGUEZ ANGELES ROSALINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos