VILAR GARCIA MARIA LUISA
Informe ejecutivo de VILAR GARCIA MARIA LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VILAR GARCIA MARIA LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UCERSA TECHNOLOGY SA | Consejero Delegado Solidario | 11/01/2022 | |
UCERSA TECHNOLOGY SA | Secretario | 20/01/2015 | |
UCERSA TECHNOLOGY SA | Consejero | 20/01/2015 |
VINCULACIONES DE VILAR GARCIA MARIA LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILAR GARCIA MARIA LUISA
Empresa: UCERSA TECHNOLOGY SA
Consejero Delegado Solidario
- Vilar Breva Lucas
- Vilar Garcia Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 976, L 541, F 101, S 8, H CS 5363, I/A 35 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-12
Empresa: UCERSA TECHNOLOGY SA
Consejero Delegado Solidario
- Vilar Breva Lucas
- Vilar Garcia Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 976, L 541, F 100, S 8, H CS 5363, I/A 33 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-12
Empresa: UCERSA TECHNOLOGY SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Vilar Breva Lucas
- Vilar Garcia Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 976, L 541, F 100, S 8, H CS 5363, I/A 33 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-12
Empresa: UTILES CERAMICOS SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Vilar Breva Lucas
- Vilar Garcia Maria Luisa
Consejero
- Pons Arnau Raquel Milagros
- Vilar Breva Alejandro
- Vilar Breva Gonzalo
- Vilar Breva Lucas
- Vilar Garcia Gloria
- Vilar Garcia Maria Luisa
Presidente
Secretario
- Vilar Garcia Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 976, L 541, F 99, S 8, H CS 5363, I/A 30 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-12
Empresa: UTILES CERAMICOS SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Vilar Breva Lucas
- Vilar Garcia Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 976, L 541, F 99, S 8, H CS 5363, I/A 29 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-38-12
Empresa: UTILES CERAMICOS SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
- Vilar Garcia Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 634, L 201, F 7, S 8, H CS 5363, I/A 27 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-12
Empresa: UTILES CERAMICOS SA
Apoderado Mancomunado
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Pons Arnau Raquel Milagros
- Vilar Breva Alejandro
- Vilar Breva Gonzalo
- Vilar Breva Lucas
- Vilar Garcia Gloria
- Vilar Garcia Maria Luisa
Presidente
Secretario
- Vilar Garcia Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 634, L 201, F 5, S 8, H CS 5363, I/A 24 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-12
Información de VILAR GARCIA MARIA LUISA
Mostramos los datos de VILAR GARCIA MARIA LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILAR GARCIA MARIA LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos