VILAR ALARCON AGUSTIN
Informe ejecutivo de VILAR ALARCON AGUSTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VILAR ALARCON AGUSTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WORLD CARE BIOCOSMETIC SL | Administrador Unico | 22/02/2023 | |
AGUSTIN VILAR SA | Consejero Delegado Mancomunado | 07/10/2021 | |
AGUSTIN VILAR SA | Consejero | 07/10/2021 | |
MUTO TRADE SL | Administrador Unico | 16/10/2019 | |
LOCUS TEAM SL | Administrador Solidario | 31/10/2017 | |
V.R. REALLITY SL | Administrador Unico | 12/06/2015 | |
AGUSTIN VILAR SA | Apoderado Solidario | 30/07/2013 | |
REALITY AND PERCEPTIONS SL | Liquidador | 17/05/2013 |
VINCULACIONES DE VILAR ALARCON AGUSTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILAR ALARCON AGUSTIN
Empresa: WORLD CARE BIOCOSMETIC SL
Administrador Unico
- Vilar Alarcon Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47329 , F 43, S 8, H B 548688, I/A 4 (22/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-42-08
Empresa: AGUSTIN VILAR SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Trias Vilar Salvador
- Vilar Alarcon Agustin
- Vilar Alarcon Jorge
Consejero
- Trias Vilar Salvador
- Vilar Alarcon Agustin
- Vilar Alarcon Jorge
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45604 , F 82, S 8, H B 11803, I/A 33 (07/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-200-08
Empresa: AGUSTIN VILAR SA
Administrador Unico
- Vilar Alarcon Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45604 , F 82, S 8, H B 11803, I/A 33 (07/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-200-08
Empresa: MUTO TRADE SL
Administrador Unico
- Vilar Alarcon Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47077 , F 48, S 8, H B 540359, I/A 1 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-08
Empresa: LOCUS TEAM SL
Administrador Solidario
- Mayorgas Mayorga Antonio Javier
- Vilar Alarcon Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46138 , F 176, S 8, H B 510722, I/A 1 (31/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-214-08
Empresa: AGUSTIN VILAR SA
Administrador Unico
- Vilar Alarcon Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20512 , F 170, S 8, H B 11803, I/A 29 (04/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-08
Empresa: V.R. REALLITY SL
Administrador Unico
- Vilar Alarcon Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43757 , F 218, S 8, H B 437495, I/A 3 (12/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-114-08
Empresa: AGUSTIN VILAR SA
Apoderado Solidario
- Vilar Alarcon Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20512 , F 169, S 8, H B 11803, I/A 26 (30/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-149-08
Empresa: AGUSTIN VILAR SA
Administrador Solidario
- Vilar Alarcon Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20512 , F 168, S 8, H B 11803, I/A 24 (21/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-123-08
Empresa: REALITY AND PERCEPTIONS SL
Liquidador
- Vilar Alarcon Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42719 , F 7, S 8, H B 415344, I/A 4 (17/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-98-08
VER MAS ACTOS
Información de VILAR ALARCON AGUSTIN
Mostramos los datos de VILAR ALARCON AGUSTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILAR ALARCON AGUSTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos