VILAPLANA DIAZ JUAN JOSE
Informe ejecutivo de VILAPLANA DIAZ JUAN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 12
CARGOS DE VILAPLANA DIAZ JUAN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MASA ALGECIRAS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/07/2019 | |
MASA ISLAS CANARIAS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 18/03/2019 | |
CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/07/2017 | 12/03/2019 |
CONTROL Y MONTAJES INDUSTRIALES CYMI SA | Apoderado | 12/02/2016 | 12/03/2019 |
MASA GALICIA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/03/2019 | |
MASA PUERTOLLANO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/03/2019 | |
CYMI SEGURIDAD SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 31/01/2012 | 08/03/2019 |
MASA SERVICIOS SA | Apoderado | 04/03/2019 | |
SISTEMAS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/02/2019 | |
MANTENIMIENTO Y MONTAJES INDUSTRIALES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/02/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE VILAPLANA DIAZ JUAN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILAPLANA DIAZ JUAN JOSE
Empresa: MASA ALGECIRAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Vilaplana Diaz Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2121 , F 152, S 8, H CA 1403, I/A 101 (17/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-142-11
Empresa: MASA TENERIFE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Vilaplana Diaz Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3242 , F 208, S 8, H TF 1202, I/A 71 (18/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-38
Apoderado Mancomunado Solidario
- San Jose Vaquero German
- Vilaplana Diaz Juan Jose
Apoderado
- Vilaplana Diaz Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23008 , F 195, S 8, H M 319798, I/A 168 (12/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-54-28
Empresa: MASA PUERTOLLANO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Vilaplana Diaz Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 382 , F 125, S 8, H CR 809, I/A 90 (08/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-54-13
Empresa: MASA GALICIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Vilaplana Diaz Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3328 , F 185, S 8, H C 4765, I/A 97 (08/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-53-15
Empresa: CYMI SEGURIDAD SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Vilaplana Diaz Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18936 , F 219, S 8, H M 330613, I/A 39 (08/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-52-28
Empresa: MASA HUELVA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Vilaplana Diaz Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860 , F 139, S 8, H H 820, I/A 83 (25/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-49-21
Empresa: MASA SERVICIOS SA
Apoderado
- Vilaplana Diaz Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45212 , F 144, S 8, H B 57588, I/A 150 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-48-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Vilaplana Diaz Juan Jose
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29498 , F 105, S 8, H M 74303,BIS , I/ 90 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-46-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Vilaplana Diaz Juan Jose
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17679 , F 214, S 8, H M 304379, I/A 174 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-45-28
VER MAS ACTOS
Información de VILAPLANA DIAZ JUAN JOSE
Mostramos los datos de VILAPLANA DIAZ JUAN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILAPLANA DIAZ JUAN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos