VILALTA MARTINEZ FRANCISCO
Informe ejecutivo de VILALTA MARTINEZ FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VILALTA MARTINEZ FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GEDINBA SA | Consejero | 10/01/2014 | 22/05/2017 |
MAQUINARIA PARA EL PULIDO AUTOMATICO SA | Consejero | 13/01/2014 | 22/05/2017 |
GEDINBA SA | Apoderado | 22/05/2017 | |
MAQUINARIA PARA EL PULIDO AUTOMATICO SA | Consejero | 23/01/2009 | 13/01/2014 |
GEDINBA SA | Consejero | 23/01/2009 | 10/01/2014 |
VINCULACIONES DE VILALTA MARTINEZ FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILALTA MARTINEZ FRANCISCO
Empresa: GEDINBA SA
Apoderado
- Vilalta Martinez Francisco
Consejero
- Vilalta Martinez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31271 , F 60, S 8, H B 51276, I/A 19 (22/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-08
Consejero
- Vilalta Martinez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31643 , F 70, S 8, H B 69944, I/A 17 (22/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-08
Consejero Delegado
Consejero
- Pujol Palau Jose
- Sellares Cunill Ignasi
- Servitja Cabanas Juan
- Servitja Duque Eduardo
- Vilalta Martinez Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31643 , F 69, S 8, H B 69944, I/A 16 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-08
Consejero Delegado
Consejero
- Pujol Palau Jose
- Sellares Cunill Ignasi
- Servitja Cabanas Juan
- Servitja Duque Eduardo
- Vilalta Martinez Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31643 , F 69, S 8, H B 69944, I/A 16 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-13-08
Empresa: GEDINBA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Pujol Palau Jose
- Sellares Cunill Ignasi
- Servitja Cabanas Juan
- Servitja Duque Eduardo
- Vilalta Martinez Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31271 , F 59, S 8, H B 51276, I/A 17 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-08
Empresa: GEDINBA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Pujol Palau Jose
- Sellares Cunill Ignasi
- Servitja Cabanas Juan
- Servitja Duque Eduardo
- Vilalta Martinez Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31271 , F 59, S 8, H B 51276, I/A 17 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-08
Consejero Delegado
Consejero
- Pujol Palau Jose
- Servitja Cabanas Juan
- Servitja Duque Eduardo
- Vilalta Martinez Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31643 , F 67, S 8, H B 69944, I/A 13 (23/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-22-08
Consejero Delegado
Consejero
- Pujol Palau Jose
- Servitja Cabanas Juan
- Servitja Duque Eduardo
- Vilalta Martinez Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31643 , F 67, S 8, H B 69944, I/A 13 (23/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-22-08
Empresa: GEDINBA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Pujol Palau Jose
- Servitja Cabanas Juan
- Servitja Duque Eduardo
- Vilalta Martinez Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31271 , F 58, S 8, H B 51276, I/A 14 (23/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-22-08
Empresa: GEDINBA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Pujol Palau Jose
- Servitja Cabanas Juan
- Servitja Duque Eduardo
- Vilalta Martinez Francisco
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31271 , F 58, S 8, H B 51276, I/A 14 (23/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-22-08
Información de VILALTA MARTINEZ FRANCISCO
Mostramos los datos de VILALTA MARTINEZ FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILALTA MARTINEZ FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos