VILALLONGA VALLS JORGE
Informe ejecutivo de VILALLONGA VALLS JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE VILALLONGA VALLS JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VILALLONGA DE ORO CONSULTING SL | Administrador Unico | 09/09/2015 | 13/12/2017 |
VISUAL MOVIE SL | Administrador Mancomunado | 25/03/2009 | 22/05/2014 |
VILALLONGA VALLS ASOCIADOS SL | Liquidador | 20/10/2010 | 20/10/2010 |
POINT CARRE SL | Consejero | 19/01/2010 | |
POINT CARRE SL | Apoderado | 19/01/2010 | |
POINT CARRE SL | Liquidador | 19/01/2010 | 19/01/2010 |
VISUAL MOVIE SL | Consejero | 25/03/2009 |
VINCULACIONES DE VILALLONGA VALLS JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILALLONGA VALLS JORGE
Empresa: VILALLONGA DE ORO CONSULTING SL
Administrador Unico
- Vilallonga Valls Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44983 , F 210, S 8, H B 473236, I/A 2 (13/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-08
Empresa: VILALLONGA DE ORO CONSULTING SL
Administrador Unico
- Vilallonga Valls Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44983 , F 210, S 8, H B 473236, I/A 1 (09/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-177-08
Empresa: VISUAL MOVIE SL
Administrador Mancomunado
- Manich Valls Francisco Javier
- Vilallonga Valls Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39123 , F 138, S 8, H B 338793, I/A 4 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-101-08
Empresa: VILALLONGA VALLS ASOCIADOS SL
Liquidador
- Vilallonga Valls Alberto
- Vilallonga Valls Carlos
- Vilallonga Valls Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37857 , F 196, S 8, H B 315635, I/A 3 (20/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-210-08
Empresa: POINT CARRE SL
Liquidador
- Vilallonga Valls Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38555 , F 111, S 8, H B 326536, I/A 6 (19/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-20-08
Empresa: POINT CARRE SL
Apoderado
- Munne Campos Esteban
- Vilallonga Valls Carlos
- Vilallonga Valls Jorge
Consejero
- Munne Campos Esteban
- Vilallonga Valls Carlos
- Vilallonga Valls Jorge
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38555 , F 111, S 8, H B 326536, I/A 6 (19/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-20-08
Empresa: VISUAL MOVIE SL
Administrador Mancomunado
- Manich Valls Francisco Javier
- Vilallonga Valls Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39123 , F 137, S 8, H B 338793, I/A 3 (25/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-66-08
Empresa: VISUAL MOVIE SL
Consejero
- Manich Valls Francisco Javier
- Vilallonga Valls Carlos
- Vilallonga Valls Jorge
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39123 , F 137, S 8, H B 338793, I/A 3 (25/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-66-08
Información de VILALLONGA VALLS JORGE
Mostramos los datos de VILALLONGA VALLS JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILALLONGA VALLS JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos