VILALLONGA PUY RAMON
Informe ejecutivo de VILALLONGA PUY RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VILALLONGA PUY RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEDICONSULTING ETL GLOBAL SL | Consejero | 28/01/2022 | |
MEDITECNOLOGIA SA | Consejero | 20/01/2022 |
VINCULACIONES DE VILALLONGA PUY RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILALLONGA PUY RAMON
Empresa: MEDICONSULTING ETL GLOBAL SL
Consejero
- Aligue Capsada Jordi
- Cambas Puente Pedro
- Vilallonga Puy Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40617 , F 37, S 8, H B 36748, I/A 44 (28/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-25-08
Empresa: EPONO 2017 SL
Administrador Solidario
- Vilallonga Puy Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45996 , F 85, S 8, H B 506324, I/A 3 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-21-08
Empresa: MEDITECNOLOGIA SA
Consejero
- Fillat Goma Ferran
- Florensa Claramunt Elisenda
- Guerri Fernandez Roberto Carlos
- Mirallas Viñas Oriol
- Vilallonga Puy Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42055 , F 45, S 8, H B 227831, I/A 26 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-08
Empresa: EPONO 2017 SL
Administrador Solidario
- Turro Arau Roman Sol
- Vilallonga Puy Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45996 , F 83, S 8, H B 506324, I/A 1 (03/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-130-08
Información de VILALLONGA PUY RAMON
Mostramos los datos de VILALLONGA PUY RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILALLONGA PUY RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos