VILADOMS ROSELLO AGUSTIN
Informe ejecutivo de VILADOMS ROSELLO AGUSTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VILADOMS ROSELLO AGUSTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANIPULACIONES PORTUARIAS GRUPAJES Y TRANSITOS SA | Apoderado | 09/01/2009 | 04/07/2013 |
PREMIER LOGISTICS SL | Administrador Unico | 25/11/2009 | |
PREMIER LOGISTICS SL | Liquidador | 25/11/2009 | 25/11/2009 |
VINCULACIONES DE VILADOMS ROSELLO AGUSTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILADOMS ROSELLO AGUSTIN
Apoderado
- Caballo Dieguez Francisco
- Cornelis Hofman Robert
- De La Vega Fernandez De Lascoiti Tomas
- Delgado Rodriguez Jacinto
- Estevez Gonzalez Gabriel Enrique
- Garcia De Paz Martinez Tomas
- Lopez Ruiz Cesar
- Margalef Gine Pascual
- Millet Eades Santiago
- Monzon Lozano Begoña
- Rocha Cabrera Cathaysa
- Viladoms Rosello Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42269 , F 109, S 8, H B 122569, I/A 127 (04/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-08
Empresa: PREMIER LOGISTICS SL
Liquidador
- Viladoms Rosello Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35759 , F 136, S 8, H B 265121, I/A 3 (25/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-232-08
Empresa: PREMIER LOGISTICS SL
Administrador Unico
- Viladoms Rosello Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35759 , F 136, S 8, H B 265121, I/A 3 (25/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-232-08
Apoderado
- Viladoms Rosello Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40016 , F 43, S 8, H B 122569, I/A 106 (09/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-12-08
Información de VILADOMS ROSELLO AGUSTIN
Mostramos los datos de VILADOMS ROSELLO AGUSTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILADOMS ROSELLO AGUSTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos