VILADOMAT BESSA MARIA PILAR
Informe ejecutivo de VILADOMAT BESSA MARIA PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VILADOMAT BESSA MARIA PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVIWOODS 360 SL | Administrador Unico | 25/05/2021 | 30/07/2021 |
KALADA CONTRACT 2000 SL | Apoderado Solidario | 20/05/2019 | 05/07/2021 |
SERVIWOODS 360 SL | Administrador Mancomunado | 30/12/2011 | 25/05/2021 |
TEIXITS INTER TEX SL | Apoderado Solidario | 20/05/2019 | 08/04/2021 |
KALADA CONTRACT 2000 SL | Administrador Unico | 26/02/2014 | 07/03/2019 |
KALADA CONTRACT 2000 SL | Administrador Solidario | 07/10/2011 | 26/02/2014 |
VINCULACIONES DE VILADOMAT BESSA MARIA PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILADOMAT BESSA MARIA PILAR
Empresa: VILNARTEX SL
Administrador Unico
- Viladomat Bessa Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42919 , F 47, S 8, H B 419041, I/A 3 (30/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-152-08
Empresa: VILNARTEX SL
Administrador Unico
- Viladomat Bessa Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42919 , F 47, S 8, H B 419041, I/A 2 (25/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-08
Empresa: VILNARTEX SL
Administrador Mancomunado
- Naranjo Suarez Irene Maria Del Carmen
- Viladomat Bessa Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42919 , F 47, S 8, H B 419041, I/A 2 (25/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-08
Empresa: KALADA CONTRACT 2000 SL
Apoderado Solidario
- Viladomat Bessa Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42805 , F 49, S 8, H B 413395, I/A 5 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-08
Empresa: TEIXITS INTER TEX SL
Apoderado Solidario
- Viladomat Bessa Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26933 , F 187, S 8, H B 110886, I/A 12 (20/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-08
Empresa: KALADA CONTRACT 2000 SL
Administrador Unico
- Viladomat Bessa Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42805 , F 48, S 8, H B 413395, I/A 4 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-51-08
Empresa: KALADA CONTRACT 2000 SL
Administrador Unico
- Viladomat Bessa Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42805 , F 48, S 8, H B 413395, I/A 2 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-45-08
Empresa: KALADA CONTRACT 2000 SL
Administrador Solidario
- Rota Vilajosana Maria Montserrat
- Viladomat Bessa Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42805 , F 48, S 8, H B 413395, I/A 2 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-45-08
Empresa: VILNARTEX SL
Administrador Mancomunado
- Naranjo Suarez Irene Maria Del Carmen
- Viladomat Bessa Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42919 , F 46, S 8, H B 419041, I/A 1 (30/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-9-08
Empresa: KALADA CONTRACT 2000 SL
Administrador Solidario
- Rota Vilajosana Maria Montserrat
- Viladomat Bessa Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42805 , F 47, S 8, H B 413395, I/A 1 (07/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-200-08
Información de VILADOMAT BESSA MARIA PILAR
Mostramos los datos de VILADOMAT BESSA MARIA PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILADOMAT BESSA MARIA PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos