VILACA PEREIRA PAULO RENATO
Informe ejecutivo de VILACA PEREIRA PAULO RENATO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VILACA PEREIRA PAULO RENATO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SALSAJEANS CANARIAS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/10/2017 | 09/05/2022 |
SLS SALSA ESPAÑA-COMERCIO Y DIFUSION DE VESTUARIO SA | Apoderado | 21/03/2012 | 03/12/2019 |
SLS SALSA ESPAÑA-COMERCIO Y DIFUSION DE VESTUARIO SA | Apoderado | 23/07/2018 | 03/12/2019 |
SLS SALSA ESPAÑA-COMERCIO Y DIFUSION DE VESTUARIO SA | Apoderado | 26/10/2010 | 03/12/2019 |
SLS SALSA ESPAÑA-COMERCIO Y DIFUSION DE VESTUARIO SA | Apoderado Mancomunado | 02/04/2012 | 13/07/2018 |
VINCULACIONES DE VILACA PEREIRA PAULO RENATO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILACA PEREIRA PAULO RENATO
Apoderado
- Vilaca Pereira Paulo Renato
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4302, L 4302, F 205, S 8, H PO 25504, I/A 49 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-238-36
Apoderado
- Vilaca Pereira Paulo Renato
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2450, L 2450, F 192, S 8, H PO 25504, I/A 43 (23/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-36
Apoderado Mancomunado
- Homem Duarte Renato Pedro Menino
- Martins Pocas Celso Manuel Camilo
- Vilaca Pereira Paulo Renato
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2450, L 2450, F 191, S 8, H PO 25504, I/A 40 (13/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-139-36
Empresa: SALSAJEANS CANARIAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Achi Dumpierrez Maria
- Achi Dumpierrez Rosset
- Achi Fadul Amid
- Alonso Alberto
- Da Silva Rodrigues Luis Filipe
- Fernades Oliveira Luisa Isabel
- Gomez Chamorro Mario Israel
- Loureiro Coelho Maria Do Carmo
- Martins Pocas Celso Manuel Camilo
- Monteiro Soares Deolinda
- Muñoz Castro Juan Jose
- Pascoa Vieira Aguas Miguel
- Torrinha Martins Da Silva Joao Nuno
- VIEIRA DE SA DA MOTA FREITAS LUIS MIGUEL
- Vila Nova Azevedo Costa Filipe Fernando
- Vilaca Pereira Paulo Renato
- Wehbe Herrera Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3515 , F 216, S 8, H TF 59483, I/A 3 (10/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-208-38
Apoderado Mancomunado
- Homem Duarte Renato Pedro Menino
- Martins Pocas Celso Manuel Camilo
- Vilaca Pereira Paulo Renato
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2450, L 2450, F 219, S 8, H PO 25504, I/A 25 (02/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-72-36
Apoderado
- Vilaca Pereira Paulo Renato
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2450, L 2450, F 219, S 8, H PO 25504, I/A 24 (21/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-65-36
Apoderado
- Vilaca Pereira Paulo Renato
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2450, L 2450, F 217, S 8, H PO 25504, I/A 18 (26/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-216-36
Información de VILACA PEREIRA PAULO RENATO
Mostramos los datos de VILACA PEREIRA PAULO RENATO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILACA PEREIRA PAULO RENATO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos