VILA VILAR VICTORIANO
Informe ejecutivo de VILA VILAR VICTORIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VILA VILAR VICTORIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOTAMAR INVERSIONES SICAV | Consejero | 20/07/2012 | 01/06/2018 |
CONSULTANTS TO RECRUITMENTS EXECUTIVES BUSINESS PARTNERS SA | Administrador Solidario | 13/05/2016 | 13/11/2017 |
CONSULTANTS TO RECRUITMENTS EXECUTIVES BUSINESS PARTNERS SA | Administrador Solidario | 22/07/2011 | 13/05/2016 |
VINCULACIONES DE VILA VILAR VICTORIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILA VILAR VICTORIANO
Administrador Solidario
- Vila Vilar Victoriano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14880 , F 78, S 8, H M 247599, I/A 6 (13/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-220-28
Empresa: LOTAMAR INVERSIONES SICAV
Consejero
- Vila Vilar Victoriano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24279 , F 7, S 8, H M 275000, I/A 35 (21/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-188-28
Administrador Solidario
- Prada Rodriguez Domingo Santiago
- Vila Vilar Victoriano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14880 , F 78, S 8, H M 247599, I/A 5 (13/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-97-28
Administrador Solidario
- Lopez Martin Maria Angeles
- Vila Vilar Victoriano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14880 , F 78, S 8, H M 247599, I/A 5 (13/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-97-28
Empresa: LOTAMAR INVERSIONES SICAV
Consejero
- Vila Vilar Victoriano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24279 , F 3, S 8, H M 275000, I/A 25 (20/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-146-28
Administrador Solidario
- Lopez Martin Maria Angeles
- Vila Vilar Victoriano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14880 , F 78, S 8, H M 247599, I/A 4 4 (22/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-148-28
Información de VILA VILAR VICTORIANO
Mostramos los datos de VILA VILAR VICTORIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILA VILAR VICTORIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos