VILA VILA JOSEP MARIA
Informe ejecutivo de VILA VILA JOSEP MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 16
Empresas activas: 15
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VILA VILA JOSEP MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
POLAR FLUID SL | Administrador Solidario | 28/06/2023 | |
PRO SERRATEIX SL | Administrador Solidario | 23/05/2023 | |
SALTLAND SL | Administrador Solidario | 30/12/2021 | |
EXCAVACIONS VILA VILA SA | Administrador Solidario | 14/06/2021 | |
100 PUNTOS SL | Apoderado Solidario | 16/07/2020 | |
EXLAND EXCAVACIONS I TRANSPORTS SL | Administrador Solidario | 02/06/2020 | |
2007 SERVEIS INTEGRALS DEL BAGES SL | Apoderado Mancomunado | 13/12/2019 | |
PARCELAS OLESA SL | Administrador Solidario | 02/12/2019 | |
GESTORA DE RUNES DEL BAGES SL | REPR.143 RRM | 04/07/2019 | |
MAVICANDI SL | Administrador Solidario | 02/07/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE VILA VILA JOSEP MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILA VILA JOSEP MARIA
Empresa: POLAR FLUID SL
Administrador Solidario
- Vila Vila Joan
- Vila Vila Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48854 , F 157, S 8, H B 598643, I/A 1 (28/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-08
Empresa: PRO SERRATEIX SL
Administrador Solidario
- Vila Vila Joan
- Vila Vila Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41802 , F 59, S 8, H B 245633, I/A 11 (23/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-100-08
Empresa: PRO SERRATEIX SL
Administrador Unico
- Vila Vila Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41802 , F 59, S 8, H B 245633, I/A 11 (23/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-100-08
Empresa: SALTLAND SL
Administrador Solidario
- Hernando Guitart Joan
- Vila Vila Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44926 , F 34, S 8, H B 471516, I/A 7 (30/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-4-08
Empresa: SALTLAND SL
Administrador Solidario
- Aguirregaviria Espinalt Alejandro
- Hernando Guitart Joan
- Vila Vila Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44926 , F 34, S 8, H B 471516, I/A 7 (30/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-4-08
Empresa: EXCAVACIONS VILA VILA SA
Administrador Solidario
- Vila Vila Joan
- Vila Vila Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34074 , F 53, S 8, H B 68352, I/A 33 (14/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-117-08
Empresa: EXCAVACIONS VILA VILA SA
Administrador Solidario
- Vila Vila Joan
- Vila Vila Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34074 , F 53, S 8, H B 68352, I/A 33 (14/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-117-08
Empresa: 100 PUNTOS SL
Apoderado Solidario
- Vila Vila Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45818 , F 105, S 8, H B 500049, I/A 5 (16/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-142-08
Empresa: EXLAND EXCAVACIONS I TRANSPORTS SL
Administrador Solidario
- Vila Vila Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39899 , F 92, S 8, H B 355952, I/A 11 (02/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-110-08
Empresa: SALTLAND SL
Administrador Solidario
- Vila Vila Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44926 , F 33, S 8, H B 471516, I/A 4 (02/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-110-08
VER MAS ACTOS
Información de VILA VILA JOSEP MARIA
Mostramos los datos de VILA VILA JOSEP MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILA VILA JOSEP MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos