VILA VILA JOSE
Informe ejecutivo de VILA VILA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VILA VILA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUP ALIMENT BARCELONA SA | Administrador Unico | 10/01/2017 | 27/03/2017 |
GRUP ALIMENT BARCELONA SA | Administrador Unico | 17/05/2012 | 10/01/2017 |
VINCULACIONES DE VILA VILA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILA VILA JOSE
Empresa: GRUP ALIMENT BARCELONA SA
Administrador Unico
- Vila Vila Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23600 , F 155, S 8, H B 55623, I/A 13 (27/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-64-08
Empresa: GRUP ALIMENT BARCELONA SA
Administrador Unico
- Vila Vila Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23600 , F 154, S 8, H B 55623, I/A 11 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-08
Empresa: GRUP ALIMENT BARCELONA SA
Administrador Unico
- Vila Vila Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23600 , F 154, S 8, H B 55623, I/A 9 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-08
Información de VILA VILA JOSE
Mostramos los datos de VILA VILA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILA VILA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos