VILA RECOLONS ALVARO
Informe ejecutivo de VILA RECOLONS ALVARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VILA RECOLONS ALVARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INEVA PARTICIPACIONES SL | Administrador Unico | 17/04/2014 |
VINCULACIONES DE VILA RECOLONS ALVARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILA RECOLONS ALVARO
Empresa: ABRE TU CLOSET SL
Consejero Delegado
Consejero
- Coll Muñoz Benjamin
- Nassia Arquero Christian
- Valles Vargas Salvador
- Vila Recolons Alvaro
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44157 , F 95, S 8, H B 424839, I/A 6 (11/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-73-08
Empresa: INEVA PARTICIPACIONES SL
Administrador Unico
- Vila Recolons Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44271 , F 15, S 8, H B 451593, I/A 1 (17/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-80-08
Empresa: ABRE TU CLOSET SL
Consejero Delegado
Consejero
- Coll Muñoz Benjamin
- Nassia Arquero Christian
- Valles Vargas Salvador
- Vila Recolons Alvaro
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43322 , F 38, S 8, H B 424839, I/A 2 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-08
Información de VILA RECOLONS ALVARO
Mostramos los datos de VILA RECOLONS ALVARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILA RECOLONS ALVARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos