VILA RAMOS RAMON
Informe ejecutivo de VILA RAMOS RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE VILA RAMOS RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MIC&PHARMA SL | Administrador Unico | 25/06/2024 | |
MIC&PHARMA SL | Socio Unico | 25/06/2024 |
VINCULACIONES DE VILA RAMOS RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILA RAMOS RAMON
Empresa: MIC&PHARMA SL
Administrador Unico
- Vila Ramos Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 826650, I/A 1 (25/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-126-28
Empresa: MIC&PHARMA SL
Socio Único
- Vila Ramos Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 826650, I/A 1 (25/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-126-28
Empresa: ZENTIVA SPAIN SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Vila Ramos Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42582 , F 178, S 8, H M 753296, I/A 6 (12/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-35-28
Empresa: ZENTIVA SPAIN SL
Consejero
- Vila Ramos Ramon
Presidente
- Vila Ramos Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42582 , F 178, S 8, H M 753296, I/A 6 (12/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-35-28
Empresa: TRISIA INVESTMENTS SL
Consejero
- Cornelis Koene Thomas
- Lasserre Xavier
- Vila Ramos Ramon
Presidente
- Vila Ramos Ramon
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42582 , F 175, S 8, H M 753296, I/A 4 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-30-28
Empresa: TRISIA INVESTMENTS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cornelis Koene Thomas
- Lasserre Xavier
- Vila Ramos Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42582 , F 173, S 8, H M 753296, I/A 2 (28/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-2-28
Empresa: REDOX FARMA SL
Representante
- Vila Ramos Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37234 , F 27, S 8, H M 664109, I/A 6 (26/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-125-28
Empresa: ASOLGEN PHARMA SL
Representante
- Vila Ramos Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36901 , F 54, S 8, H M 660133, I/A 2 (25/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-124-28
Empresa: EDDA INNOVA PHARMA SL
Apoderado
- Vila Ramos Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32477 , F 89, S 8, H M 414291, I/A 18 (20/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-28
Empresa: REDOX FARMA SL
Administrador Unico
Representante
- Vila Ramos Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37234 , F 26, S 8, H M 664109, I/A 5 (03/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-28
VER MAS ACTOS
Información de VILA RAMOS RAMON
Mostramos los datos de VILA RAMOS RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILA RAMOS RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos