VILA POBLE EUSEBIO
Informe ejecutivo de VILA POBLE EUSEBIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VILA POBLE EUSEBIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TASCO 2020 PROJECTE D'HABITATGES SL | Presidente | 03/10/2017 | |
TASCO 2020 PROJECTE D'HABITATGES SL | Consejero | 03/10/2017 |
VINCULACIONES DE VILA POBLE EUSEBIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILA POBLE EUSEBIO
Empresa: TASCO 2020 PROJECTE D'HABITATGES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Vila Poble Eusebio
- Vila Viña Eusebio
- Vila Viña Ramon
- Vila Viña Teresa
- Viña Vallbe Rosa Ramona
Presidente
- Vila Poble Eusebio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46111 , F 57, S 8, H B 509746, I/A 1 (03/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-195-08
Empresa: VILA VIÑA PARTICIPACIONS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Vila Poble Eusebio
- Vila Viña Eusebio
- Vila Viña Ramon
- Vila Viña Teresa
- Viña Vallbe Rosa
Presidente
- Vila Poble Eusebio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39335 , F 174, S 8, H B 346235, I/A 6 (03/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-131-08
Empresa: LABORATORIOS KARIZOO SA
Administrador Solidario
- Vila Poble Eusebio
- Viña Vallbe Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35543 , F 224, S 8, H B 54620, I/A 37 (12/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-55-08
Empresa: LABORATORIOS KARIZOO SA
Administrador Solidario
- Vila Poble Eusebio
- Viña Vallbe Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35543 , F 221, S 8, H B 54620, I/A 33 (16/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-226-08
Empresa: LABORATORIOS KARIZOO SA
Administrador Solidario
- Vila Poble Eusebio
- Viña Vallbe Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35543 , F 221, S 8, H B 54620, I/A 33 (16/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-226-08
Información de VILA POBLE EUSEBIO
Mostramos los datos de VILA POBLE EUSEBIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILA POBLE EUSEBIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos