VILA PEREIRA ALANO
Informe ejecutivo de VILA PEREIRA ALANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VILA PEREIRA ALANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
S. M. TORRES VILA SL | Administrador Solidario | 10/10/2014 | |
VILATORRES GESTION SL | Administrador Solidario | 06/10/2014 | |
SUMINISTROS TEXTILES DE CARBALLO SL | Socio Unico | 25/06/2009 | |
SUMINISTROS TEXTILES DE CARBALLO SL | Administrador Unico | 25/06/2009 |
VINCULACIONES DE VILA PEREIRA ALANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILA PEREIRA ALANO
Empresa: EUROMAC TEXTIL SL
Administrador Mancomunado
- Nuñez Garcia-echave Aitor
- Vila Pereira Alano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24383 , F 46, S 8, H M 438551, I/A 4 (30/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-106-28
Empresa: S. M. TORRES VILA SL
Administrador Solidario
- Torres Tasende Domingo Cesar
- Vila Pereira Alano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3529 , F 220, S 8, H C 52050, I/A 1 (10/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-198-15
Empresa: VILATORRES GESTION SL
Administrador Solidario
- Torres Tasende Domingo Cesar
- Vila Pereira Alano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3529 , F 130, S 8, H C 52014, I/A 1 (06/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-195-15
Empresa: EUROMAC TEXTIL SL
Administrador Mancomunado
- Nuñez Garcia-echave Aitor
- Vila Pereira Alano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24383 , F 44, S 8, H M 438551, I/A 2 (09/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-202-28
Empresa: SUMINISTROS TEXTILES DE CARBALLO SL
Administrador Unico
- Vila Pereira Alano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3320 , F 158, S 8, H C 44143, I/A 2 (25/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-124-15
Empresa: SUMINISTROS TEXTILES DE CARBALLO SL
Administrador Solidario
- Esmoris Blanco Maria-isabel
- Vila Pereira Alano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3320 , F 158, S 8, H C 44143, I/A 2 (25/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-124-15
Empresa: SUMINISTROS TEXTILES DE CARBALLO SL
Socio Único
- Vila Pereira Alano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3320 , F 158, S 8, H C 44143, I/A 2 (25/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-124-15
Información de VILA PEREIRA ALANO
Mostramos los datos de VILA PEREIRA ALANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILA PEREIRA ALANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos