VILA PAZ RICARDO
Informe ejecutivo de VILA PAZ RICARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE VILA PAZ RICARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILA PAZ RICARDO
Empresa: FERRICA DEL RIO TREMOR SL
Apoderado
- Vila Paz Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1127 , F 211, S 8, H LE 18603, I/A 6 (04/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-89-24
Empresa: FERRICA DEL RIO TREMOR SL
Administrador Unico
- Vila Paz Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1127 , F 210, S 8, H LE 18603, I/A 5 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-24
Empresa: FERRICA DEL RIO TREMOR SL
Administrador Unico
- Vila Paz Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1127 , F 209, S 8, H LE 18603, I/A 3 (02/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-171-24
Información de VILA PAZ RICARDO
Mostramos los datos de VILA PAZ RICARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILA PAZ RICARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos