VILA MARTI JOSE MARIA
Informe ejecutivo de VILA MARTI JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VILA MARTI JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOLI DE LA VALL MAJOR SL | Administrador Mancomunado | 03/12/2021 | |
VILA MOLI D'OLI SL | Administrador Unico | 28/04/2021 |
VINCULACIONES DE VILA MARTI JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILA MARTI JOSE MARIA
Empresa: MOLI DE LA VALL MAJOR SL
Administrador Mancomunado
- Colome Xam Mar Jose Ignacio
- TAURIDE D'INVERSIONS SL
- Vila Marti Jaime
- Vila Marti Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 581 , F 27, S 8, H L 10911, I/A 9 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-25
Empresa: MOLI DE LA VALL MAJOR SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Colome Xam Mar Jose Ignacio
- TAURIDE D'INVERSIONS SL
- Vila Marti Jaime
- Vila Marti Jose Maria
Consejero
- Colome Xam Mar Jose Ignacio
- TAURIDE D'INVERSIONS SL
- Vila Marti Jaime
- Vila Marti Jose Maria
Presidente
Secretario
- Vila Marti Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 581 , F 27, S 8, H L 10911, I/A 9 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-25
Empresa: VILA MOLI D'OLI SL
Administrador Unico
- Vila Marti Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 495 , F 220, S 8, H L 9235, I/A 6 (28/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-25
Empresa: VILA MOLI D'OLI SL
Administrador Mancomunado
- Vila Marti Jaime
- Vila Marti Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 495 , F 220, S 8, H L 9235, I/A 6 (28/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-25
Empresa: OLIVES DE BOVERA SL
Liquidador Mancomunado
- Colome Farre Victor Manuel
- Macia Cercos Juan Ramon
- Vila Marti Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1250 , F 16, S 8, H L 24926, I/A 2 (20/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-186-25
Empresa: OLIVES DE BOVERA SL
Administrador Mancomunado
- Colome Farre Victor Manuel
- Macia Cercos Juan Ramon
- Vila Marti Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1250 , F 16, S 8, H L 24926, I/A 2 (20/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-186-25
Empresa: OLIVES DE BOVERA SL
Administrador Mancomunado
- Colome Farre Victor Manuel
- Macia Cercos Juan Ramon
- Vila Marti Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1250 , F 12, S 8, H L 24926, I/A 1 (22/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-231-25
Empresa: VILA MOLI D'OLI SL
Administrador Mancomunado
- Vila Marti Jaime
- Vila Marti Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 495 , F 219, S 8, H L 9235, I/A 4 (15/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-206-25
Empresa: VILA MOLI D'OLI SL
Consejero Delegado
- Marti Rius Flora
- Vila Marti Jaime
- Vila Marti Jose Maria
- Vila Vila Jaime
Consejero
- Marti Rius Flora
- Vila Marti Jaime
- Vila Marti Jose Maria
- Vila Vila Jaime
Presidente
Secretario
- Vila Marti Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 495 , F 219, S 8, H L 9235, I/A 4 (15/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-206-25
Información de VILA MARTI JOSE MARIA
Mostramos los datos de VILA MARTI JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILA MARTI JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos