VILA LAZARO JUAN
Informe ejecutivo de VILA LAZARO JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VILA LAZARO JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOVI TEXTIL SL | Liquidador | 12/12/2023 | 12/12/2023 |
PUNTFINISSIM SL | Liquidador | 22/04/2014 | 22/04/2014 |
MANUFACTURAS VILA SA | Administrador Solidario | 13/09/2012 | 18/02/2013 |
MANUFACTURAS VILA SA | Consejero | 13/09/2012 | |
MANUFACTURAS VILA SA | Consejero Delegado | 13/09/2012 |
VINCULACIONES DE VILA LAZARO JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILA LAZARO JUAN
Empresa: JOVI TEXTIL SL
Liquidador
- Vila Lazaro Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31183 , F 56, S 8, H B 189632, I/A 5 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-08
Empresa: JOVI TEXTIL SL
Administrador
Liquidador
- Vila Lazaro Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31183 , F 56, S 8, H B 189632, I/A 5 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-08
Empresa: PUNTFINISSIM SL
Liquidador
- Vila Lazaro Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37290 , F 117, S 8, H B 305900, I/A 2 (22/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-81-08
Empresa: PUNTFINISSIM SL
Administrador Unico
Liquidador
- Vila Lazaro Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37290 , F 117, S 8, H B 305900, I/A 2 (22/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-81-08
Empresa: MANUFACTURAS VILA SA
Administrador Solidario
- Vila Lazaro Jose
- Vila Lazaro Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24835 , F 201, S 8, H B 82517, I/A 15 (18/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-39-08
Empresa: MANUFACTURAS VILA SA
Administrador Solidario
- Vila Lazaro Jose
- Vila Lazaro Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24835 , F 202, S 8, H B 82517, I/A 14 (13/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-08
Empresa: MANUFACTURAS VILA SA
Consejero Delegado
- Vila Lazaro Gemma
- Vila Lazaro Jose
- Vila Lazaro Juan
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Vila Lazaro Gemma
- Vila Lazaro Jose
- Vila Lazaro Juan
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24835 , F 202, S 8, H B 82517, I/A 14 (13/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-08
Información de VILA LAZARO JUAN
Mostramos los datos de VILA LAZARO JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILA LAZARO JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos