VILA GENIS MARIA
Informe ejecutivo de VILA GENIS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 26
Empresas inactivas: 15
CARGOS DE VILA GENIS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FARFABUS SL | Administrador Unico | 02/06/2021 | |
COMUNITATS DE PROPIETARIS FINQUES VILA SA | Administrador Solidario | 16/12/2020 | |
VILA I GENIS SA | Administrador Unico | 29/11/2019 | |
COMUNITATS DE PROPIETARIS FINQUES VILA SA | Apoderado Solidario | 09/11/2016 | |
SERVEIS IMMOBILIARIS J VILA SL | Administrador Unico | 02/01/2015 |
VINCULACIONES DE VILA GENIS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILA GENIS MARIA
Empresa: EL PORTAL DE CALELLA SL
Liquidador
- Vila Genis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33672 , F 161, S 8, H B 233732, I/A 5 (22/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-08
Empresa: EL PORTAL DE CALELLA SL
Administrador Unico
- Vila Genis Maria
Liquidador
- Vila Genis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33672 , F 161, S 8, H B 233732, I/A 5 (22/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-08
Empresa: INVERSIONS VIGE TRES SL
Liquidador
- Vila Genis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40411 , F 214, S 8, H B 367490, I/A 2 (22/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-08
Empresa: INVERSIONS VIGE TRES SL
Administrador Unico
- Vila Genis Maria
Liquidador
- Vila Genis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40411 , F 214, S 8, H B 367490, I/A 2 (22/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-08
Empresa: APROFITAMENT MIG SL
Liquidador
- Vila Genis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38874 , F 153, S 8, H B 330515, I/A 2 (22/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-08
Empresa: APROFITAMENT MIG SL
Administrador Unico
- Vila Genis Maria
Liquidador
- Vila Genis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38874 , F 153, S 8, H B 330515, I/A 2 (22/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-08
Empresa: VILA PINEDA SL
Administrador Unico
- Vila Genis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28405 , F 65, S 8, H B 135025, I/A 6 (04/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-155-08
Empresa: FARFABUS SL
Administrador Unico
- Vila Genis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32696 , F 10, S 8, H B 214072, I/A 3 (02/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-08
Empresa: FARFABUS SL
Administrador
- Gonzalez Ibañez Gonzalo
- Vila Genis Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32696 , F 10, S 8, H B 214072, I/A 3 (02/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-109-08
Empresa: RUSTIC MARESME 95 SA
Administrador Solidario
- Vila Genis Maria
- Vila Villaret Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26347 , F 16, S 8, H B 101472, I/A 10 (16/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-08
VER MAS ACTOS
Información de VILA GENIS MARIA
Mostramos los datos de VILA GENIS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILA GENIS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos