VILA FERNANDEZ VICENTE JAVIER
Informe ejecutivo de VILA FERNANDEZ VICENTE JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VILA FERNANDEZ VICENTE JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VENT QUALITY SL | Apoderado | 27/05/2022 | |
JANDREVI SL | Socio Unico | 16/11/2020 | |
GESINMOVILA SL | Apoderado Mancomunado | 18/12/2012 |
VINCULACIONES DE VILA FERNANDEZ VICENTE JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILA FERNANDEZ VICENTE JAVIER
Empresa: VENT QUALITY SL
Apoderado
- Vila Fernandez Vicente Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10172, L 7454, F 174, S 8, H V 172480, I/A 9 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-105-46
Empresa: VICENTE VILA SL
Administrador Unico
- Vila Fernandez Vicente Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3628, L 941, F 198, S 8, H V 12950, I/A 16 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-46
Empresa: JANDREVI SL
Socio Único
- Vila Fernandez Vicente Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8502, L 5792, F 184, S 8, H V 115655, I/A 2 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-225-46
Empresa: VICENTE VILA SL
Administrador Unico
- Vila Fernandez Vicente Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3628, L 941, F 198, S 8, H V 12950, I/A 14 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-4-46
Empresa: GESINMOVILA SL
Apoderado Mancomunado
- Vila Fernandez Juan Jose
- Vila Fernandez Raul
- Vila Fernandez Vicente Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6323, L 3628, F 35, S 8, H V 65477, I/A 6 (18/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-46
Información de VILA FERNANDEZ VICENTE JAVIER
Mostramos los datos de VILA FERNANDEZ VICENTE JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILA FERNANDEZ VICENTE JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos