VILA BARO SONIA
Informe ejecutivo de VILA BARO SONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VILA BARO SONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSULTORIA INFORMATICA 360 SL | Administrador Unico | 13/01/2015 | 04/11/2016 |
CONSULTORIA INFORMATICA 360 SL | Administrador Unico | 29/05/2014 | 19/11/2014 |
GRUPO TEXTIL JP SL | Apoderado | 11/03/2009 |
VINCULACIONES DE VILA BARO SONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VILA BARO SONIA
Empresa: CONSULTORIA INFORMATICA 360 SL
Administrador Unico
- Vila Baro Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44338 , F 194, S 8, H B 453209, I/A 5 (04/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-217-08
Empresa: CONSULTORIA INFORMATICA 360 SL
Administrador Unico
- Vila Baro Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44338 , F 193, S 8, H B 453209, I/A 3 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-08
Empresa: CONSULTORIA INFORMATICA 360 SL
Administrador Unico
- Vila Baro Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44338 , F 193, S 8, H B 453209, I/A 2 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-08
Empresa: CONSULTORIA INFORMATICA 360 SL
Administrador Unico
- Vila Baro Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44338 , F 192, S 8, H B 453209, I/A 1 (29/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-08
Empresa: GRUPO TEXTIL JP SL
Apoderado
- Vila Baro Sonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35837 , F 115, S 8, H B 267821, I/A 3 (11/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-57-08
Información de VILA BARO SONIA
Mostramos los datos de VILA BARO SONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VILA BARO SONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos