VIGUER MUÑOZ RAFAEL
Informe ejecutivo de VIGUER MUÑOZ RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VIGUER MUÑOZ RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUALITY ESPRESSO SA | Apoderado | 09/04/2019 | |
QUALITY ESPRESSO SA | Apoderado | 28/05/2010 | 22/11/2018 |
QUALITY ESPRESSO SA | Secretario | 12/03/2013 | 14/06/2018 |
QUALITY ESPRESSO SA | Consejero | 12/03/2013 | 14/06/2018 |
GAGGIA ESPRESSO SL | Liquidador | 28/05/2013 | 28/05/2013 |
VINCULACIONES DE VIGUER MUÑOZ RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIGUER MUÑOZ RAFAEL
Empresa: QUALITY ESPRESSO SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44421 , F 96, S 8, H B 231271, I/A 44 (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-08
Empresa: QUALITY ESPRESSO SA
Apoderado
- Viguer Muñoz Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44421 , F 93, S 8, H B 231271, I/A 39 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-230-08
Empresa: QUALITY ESPRESSO SA
Consejero
- Casasayas Puig Jose
- Julian Melbourne
- Roure Boada Jorge
- Viguer Muñoz Rafael
Presidente
Secretario
- Viguer Muñoz Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44421 , F 92, S 8, H B 231271, I/A 37 (14/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-120-08
Empresa: GAGGIA ESPRESSO SL
Liquidador
- Viguer Muñoz Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33739 , F 38, S 8, H B 235954, I/A 2 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-08
Empresa: GAGGIA ESPRESSO SL
Administrador
Liquidador
- Viguer Muñoz Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33739 , F 38, S 8, H B 235954, I/A 2 (28/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-104-08
Empresa: QUALITY ESPRESSO SA
Consejero
- Casasayas Puig Jose
- Julian Melbourne
- Roure Boada Jorge
- Viguer Muñoz Rafael
Presidente
Secretario
- Viguer Muñoz Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35168 , F 170, S 8, H B 231271, I/A 30 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-08
Empresa: QUALITY ESPRESSO SA
Apoderado
- Casasayas Puig Jose
- Melbourne Julian
- Roure Boada Jorge
- Viguer Muñoz Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35168 , F 168, S 8, H B 231271, I/A 28 (28/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-109-08
Información de VIGUER MUÑOZ RAFAEL
Mostramos los datos de VIGUER MUÑOZ RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIGUER MUÑOZ RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos