VIGO RODRIGUEZ ALFREDO
Informe ejecutivo de VIGO RODRIGUEZ ALFREDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VIGO RODRIGUEZ ALFREDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BROKERS INTERACTIVE SL | Socio Unico | 09/01/2015 |
VINCULACIONES DE VIGO RODRIGUEZ ALFREDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIGO RODRIGUEZ ALFREDO
Empresa: ZETA ADVERTISING SL
Liquidador
- Vigo Rodriguez Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2160 , F 33, S 8, H PM 52024, I/A 2 (03/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-92-07
Empresa: ZETA ADVERTISING SL
Administrador Unico
- Vigo Rodriguez Alfredo
Liquidador
- Vigo Rodriguez Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2160 , F 33, S 8, H PM 52024, I/A 2 (03/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-92-07
Empresa: BROKERS INTERACTIVE SL
Socio Único
- Vigo Rodriguez Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2368 , F 65, S 8, H PM 50136, I/A 8 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-07
Empresa: WEBCAM CONTENT SL
Liquidador
- Vigo Rodriguez Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2313 , F 112, S 8, H PM 60539, I/A 5 (15/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-41-07
Empresa: WEBCAM CONTENT SL
Administrador Unico
- Vigo Rodriguez Alfredo
Liquidador
- Vigo Rodriguez Alfredo
Socio único
- Vigo Rodriguez Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2313 , F 112, S 8, H PM 60539, I/A 5 (15/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-41-07
Información de VIGO RODRIGUEZ ALFREDO
Mostramos los datos de VIGO RODRIGUEZ ALFREDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIGO RODRIGUEZ ALFREDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos