VIGHENZONI CARLOS EDUARDO
Informe ejecutivo de VIGHENZONI CARLOS EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VIGHENZONI CARLOS EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AXIALENT GLOBAL SL | Secretario | 14/04/2023 | |
AXIALENT GLOBAL SL | Consejero | 14/04/2023 | |
AXIALENT GLOBAL SL | Apoderado Solidario | 19/10/2022 | |
STOIC ENTERPRISES SL | Administrador Solidario | 19/04/2022 | |
AXIALENT GLOBAL SL | Apoderado | 30/11/2021 |
VINCULACIONES DE VIGHENZONI CARLOS EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIGHENZONI CARLOS EDUARDO
Empresa: AXIALENT GLOBAL SL
Consejero
- Vighenzoni Carlos Eduardo
Secretario
- Vighenzoni Carlos Eduardo
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39835 , F 193, S 8, H M 707749, I/A 5 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-76-28
Empresa: AXIALENT GLOBAL SL
Apoderado Solidario
- Busto Costanza
- Gil Ricardo Enrique
- Vighenzoni Carlos Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39835 , F 192, S 8, H M 707749, I/A 4 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-28
Empresa: STOIC ENTERPRISES SL
Administrador Solidario
- Suarez Arias Cachero Jose
- Vighenzoni Carlos Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4494 , F 37, S 8, H AS 60346, I/A 1 (19/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-81-33
Empresa: AXIALENT GLOBAL SL
Apoderado
- Busto Costanza
- Montagna Gaston
- Suarez Arias Cachero Jose
- Vighenzoni Carlos Eduardo
- Vighenzoni Carlos Eduardo
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39835 , F 188, S 8, H M 707749, I/A 3 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-234-28
Empresa: AXIALENT GLOBAL SL
Administrador Solidario
- Cherny Francisco
- Suarez Arias Cachero Jose
- Vighenzoni Carlos Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39835 , F 188, S 8, H M 707749, I/A 3 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-234-28
Empresa: AXIALENT GLOBAL SL
Administrador Solidario
- Cherny Francisco
- Suarez Arias Cachero Jose
- Vighenzoni Carlos Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39835 , F 186, S 8, H M 707749, I/A 1 (23/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-84-28
Información de VIGHENZONI CARLOS EDUARDO
Mostramos los datos de VIGHENZONI CARLOS EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIGHENZONI CARLOS EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos