VIERA RIJO MARIA ISABEL
Informe ejecutivo de VIERA RIJO MARIA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VIERA RIJO MARIA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COSTA LANZAROTE PROMOCIONES SA | Consejero | 25/03/2014 | 09/10/2018 |
ISLANZA SL | Administrador Unico | 27/02/2018 | |
HESUL SL | Administrador Mancomunado | 07/02/2011 |
VINCULACIONES DE VIERA RIJO MARIA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIERA RIJO MARIA ISABEL
Empresa: COSTA LANZAROTE PROMOCIONES SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Acosta Morales Angel Neftali
- Ferrer Cabrera Rafael
- Saavedra Umpierrez Celestino
- Viera Rijo Maria Isabel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15 , F 156, S 8, H IL 565, I/A 14 (09/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-200-35
Empresa: ISLANZA SL
Administrador Unico
- Viera Rijo Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25 , F 214, S 8, H IL 856, I/A 8 (27/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-50-35
Empresa: COSTA LANZAROTE PROMOCIONES SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15 , F 155, S 8, H IL 565, I/A 10 (25/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-64-35
Empresa: COSTA LANZAROTE PROMOCIONES SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Morales Garcia Brigida
- Saavedra Umpierrez Celestino
- Umpierrez Rodriguez Felix Marcial
- Viera Rijo Maria Isabel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15 , F 155, S 8, H IL 565, I/A 10 (25/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-64-35
Empresa: HESUL SL
Administrador Mancomunado
- Morales Garcia Brigida
- Saavedra Umpierrez Celestino
- Viera Rijo Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39 , F 156, S 8, H IL 1308, I/A 10 (07/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-32-35
Información de VIERA RIJO MARIA ISABEL
Mostramos los datos de VIERA RIJO MARIA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIERA RIJO MARIA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos