VIERA MARTINEZ-ESTELLEZ ANGELES
Informe ejecutivo de VIERA MARTINEZ-ESTELLEZ ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VIERA MARTINEZ-ESTELLEZ ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEDYM INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 28/11/2017 |
VINCULACIONES DE VIERA MARTINEZ-ESTELLEZ ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIERA MARTINEZ-ESTELLEZ ANGELES
Empresa: SPATRES DISTRIBUCION SL
Administrador Unico
- Viera Martinez-estellez Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13312 , F 184, S 8, H M 33665, I/A 8 (08/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-239-28
Empresa: SEDYM INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Viera Martinez-estellez Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14400 , F 193, S 8, H M 237886, I/A 8 (28/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-232-28
Empresa: PORTACOCHES VALLADOLID SL
Apoderado
- Viera Martinez-estellez Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1442 , F 220, S 8, H VA 25785, I/A 5 (18/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-183-47
Empresa: SPATRES DISTRIBUCION SL
Administrador Unico
- Viera Martinez-estellez Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13312 , F 183, S 8, H M 33665, I/A 7 (04/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-198-28
Empresa: G3 LOGISTIC & TECH SL
Apoderado
- Viera Martinez-estellez Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26270 , F 125, S 8, H M 30600, I/A 7 (21/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-167-28
Información de VIERA MARTINEZ-ESTELLEZ ANGELES
Mostramos los datos de VIERA MARTINEZ-ESTELLEZ ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIERA MARTINEZ-ESTELLEZ ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos