VIERA ARMAS SALVADOR
Informe ejecutivo de VIERA ARMAS SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VIERA ARMAS SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METALICOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/05/2023 | |
AIR PRODUCTS SERVICES EUROPE SA | Apoderado Solidario | 19/10/2021 | |
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METALICOS SA | Apoderado Solidario | 18/10/2021 |
VINCULACIONES DE VIERA ARMAS SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIERA ARMAS SALVADOR
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lopez Vall Francesc Josep
- Viera Armas Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48649 , F 11, S 8, H B 3121, I/A 1211 (03/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-88-08
Empresa: AIR PRODUCTS SERVICES EUROPE SA
Apoderado Solidario
- Viera Armas Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48022 , F 31, S 8, H B 103607, I/A 103 (19/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-207-08
Apoderado Solidario
- Viera Armas Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47308 , F 53, S 8, H B 3121, I/A 1190 (18/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-206-08
Empresa: AKZO NOBEL COATINGS SL
Apoderado
- Gomez Esteban Cristina
- Viera Armas Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42876 , F 168, S 8, H B 45052, I/A 180 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-08
Empresa: AKZO NOBEL COATINGS SL
Apoderado
- Viera Armas Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41322 , F 87, S 8, H B 45052, I/A 164 (24/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-45-08
Información de VIERA ARMAS SALVADOR
Mostramos los datos de VIERA ARMAS SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIERA ARMAS SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos