VIEIRA COSTA ALEXANDRE CARLOS DE MELO
Informe ejecutivo de VIEIRA COSTA ALEXANDRE CARLOS DE MELO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VIEIRA COSTA ALEXANDRE CARLOS DE MELO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LPG ACQUISITION SPAIN CORP SL | Apoderado Solidario | 18/01/2017 |
VINCULACIONES DE VIEIRA COSTA ALEXANDRE CARLOS DE MELO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIEIRA COSTA ALEXANDRE CARLOS DE MELO
Empresa: LPG ACQUISITION SPAIN CORP SL
Administrador Mancomunado
- Vieira Costa Alexandre Carlos De Melo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 627857, I/A 16 (04/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-28
Empresa: LPG ACQUISITION SPAIN CORP SL
Apoderado Solidario
- Montojo Coll Vicente
- Vieira Costa Alexandre Carlos De Melo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34911 , F 138, S 8, H M 627857, I/A 7 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-28
Empresa: LPG ACQUISITION SPAIN CORP SL
Administrador Mancomunado
- Montojo Coll Vicente
- Vieira Costa Alexandre Carlos De Melo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34911 , F 137, S 8, H M 627857, I/A 6 (29/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-233-28
Información de VIEIRA COSTA ALEXANDRE CARLOS DE MELO
Mostramos los datos de VIEIRA COSTA ALEXANDRE CARLOS DE MELO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIEIRA COSTA ALEXANDRE CARLOS DE MELO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos