VIEIRA COIMBRA JOAQUIM ALBERTO
Informe ejecutivo de VIEIRA COIMBRA JOAQUIM ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE VIEIRA COIMBRA JOAQUIM ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LABORATORIOS LABESFAL SL | Apoderado | 27/07/2020 |
VINCULACIONES DE VIEIRA COIMBRA JOAQUIM ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIEIRA COIMBRA JOAQUIM ALBERTO
Empresa: PUREVER INDUSTRIES IBERIA SL
Consejero Delegado Solidario
- Vieira Coimbra Joaquim Alberto
Consejero
- Vieira Coimbra Joaquim Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 773932, I/A 5 (01/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-130-28
Empresa: PUREVER INDUSTRIES IBERIA SL
Consejero Delegado Solidario
- De Sousa Cruz Pereira Fernando Jorge
- Derrenger Baum William Harry
- Gomes Coelho Borges Luis Filipe
- Neves Pereira Vitor
- Vieira Coimbra Joaquim Alberto
Consejero
- De Sousa Cruz Pereira Fernando Jorge
- Derrenger Baum William Harry
- Gomes Coelho Borges Luis Filipe
- Neves Pereira Vitor
- Vieira Coimbra Joaquim Alberto
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43856 , F 45, S 8, H M 773932, I/A 1 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-153-28
Empresa: LABORATORIOS LABESFAL SL
Apoderado
- Vieira Coimbra Joaquim Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35137 , F 102, S 8, H M 363052, I/A 16 (27/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-148-28
Empresa: LABORATORIOS LABESFAL SA
Administrador Unico
- Vieira Coimbra Joaquim Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20511 , F 81, S 8, H M 363052, I/A 10 (25/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-44-28
Empresa: LABORATORIOS LABESFAL SA
Administrador Unico
- Vieira Coimbra Joaquim Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20511 , F 81, S 8, H M 363052, I/A 8 (15/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-202-28
Empresa: ALICONTROL SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Galatas Rovira Fernando
- Lopez Amoros Maria Luisa
- Marques Rebelo Cotta Joao Fernando
- Regidor Ipiña Daniel
- Tavares Martins Costa Ana Paula
- Vieira Coimbra Joaquim Alberto
Presidente
- Vieira Coimbra Joaquim Alberto
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26413 , F 205, S 8, H M 61417, I/A 16 (04/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-152-28
Empresa: IBERSUR GESTION SL
Consejero Delegado Solidario
- Vieira Coimbra Joaquim Alberto
Consejero
- Vieira Coimbra Joaquim Alberto
Presidente
- Vieira Coimbra Joaquim Alberto
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16401 , F 220, S 8, H M 278833, I/A 12 (21/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-231-28
Empresa: IBERSUR GESTION SL
Consejero Delegado Solidario
- Gomes Coelho Borges Luis Felipe
- Morais Pais De Pina Antonio Jorge
- Vieira Coimbra Joaquim Alberto
Presidente
- Vieira Coimbra Joaquim Alberto
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16401 , F 218, S 8, H M 278833, I/A 9 (11/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-182-28
Empresa: IBERSUR GESTION SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Gomes Coelho Borges Luis Felipe
- Vieira Coimbra Joaquim Alberto
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16401 , F 218, S 8, H M 278833, I/A 9 (11/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-182-28
Empresa: ALICONTROL SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Galatas Rovira Fernando
- Lopez Amoros Maria Luisa
- Marques Rebelo Cotta Joao Fernando
- Regidor Ipiña Daniel
- Tavares Martins Costa Ana Paula
- Vieira Coimbra Joaquim Alberto
Presidente
- Vieira Coimbra Joaquim Alberto
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3649 , F 44, S 8, H M 61417, I/A 12 (03/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-71-28
Información de VIEIRA COIMBRA JOAQUIM ALBERTO
Mostramos los datos de VIEIRA COIMBRA JOAQUIM ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIEIRA COIMBRA JOAQUIM ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos