VIE CANDELA MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de VIE CANDELA MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VIE CANDELA MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
METROFI SA | Consejero | 01/09/2011 | 12/01/2015 |
METROFI SA | Consejero | 29/05/2009 | 01/09/2011 |
VINCULACIONES DE VIE CANDELA MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIE CANDELA MARIA DOLORES
Empresa: METROFI SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alonso De Armiño Rovira Dolores Maria
- Colom Diago Francisca
- Prades Colom Esteban
- Prades Colom Jose
- Prades Perona Luis
- Vie Candela Maria Dolores
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 547, L 114, F 156, S 8, H CS 3135, I/A 29 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-17-12
Empresa: METROFI SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 547, L 114, F 155, S 8, H CS 3135, I/A 24 (01/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-175-12
Empresa: METROFI SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 547, L 114, F 155, S 8, H CS 3135, I/A 24 (01/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-175-12
Empresa: METROFI SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 547, L 114, F 154, S 8, H CS 3135, I/A 23 (29/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-107-12
Empresa: METROFI SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Alonso De Armiño Rovira Dolores Maria
- Colom Diago Francisca
- Prades Perona Jose
- Prades Perona Luis
- Prades Perona Tomas
- Vie Candela Maria Dolores
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 547, L 114, F 154, S 8, H CS 3135, I/A 23 (29/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-107-12
Información de VIE CANDELA MARIA DOLORES
Mostramos los datos de VIE CANDELA MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIE CANDELA MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos