VIDIELLA BOIXET LUIS
Informe ejecutivo de VIDIELLA BOIXET LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE VIDIELLA BOIXET LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUROQUIMICA PAINTS SA | Consejero | 27/12/2018 | |
EUROQUIMICA PAINTS SA | Consejero | 30/12/2015 | |
EUROQUIMICA DE BUFI Y PLANAS SA | Consejero | 08/02/2012 |
VINCULACIONES DE VIDIELLA BOIXET LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIDIELLA BOIXET LUIS
Empresa: EUROQUIMICA PAINTS SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44536 , F 17, S 8, H B 116348, I/A 117 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-3-08
Empresa: EUROQUIMICA PAINTS SA
Consejero
- Herms Gabarros Jordi
- Mateu Rossell Pere
- Poll Barbara Ramon
- Ramirez Bigorda Guillermo
- Vidiella Boixet Luis
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42245 , F 68, S 8, H B 116348, I/A 110 (30/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-7-08
Empresa: EUROQUIMICA PAINTS SA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42245 , F 66, S 8, H B 116348, I/A 104 (08/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-75-08
Empresa: EUROQUIMICA DE BUFI Y PLANAS SA
Consejero
- Alsina Piera Ana Maria
- Castellano Narvaez Carlos
- Vidiella Boixet Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40560 , F 149, S 8, H B 116348, I/A 100 (08/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-38-08
Información de VIDIELLA BOIXET LUIS
Mostramos los datos de VIDIELLA BOIXET LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIDIELLA BOIXET LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos