VIDELA LLORENTE GUILLERMO
Informe ejecutivo de VIDELA LLORENTE GUILLERMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VIDELA LLORENTE GUILLERMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRONTOCOPY DIGITAL CENTER SL | Administrador Solidario | 11/12/2013 |
VINCULACIONES DE VIDELA LLORENTE GUILLERMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIDELA LLORENTE GUILLERMO
Empresa: PRONTOCOPY DIGITAL CENTER SL
Administrador Solidario
- Videla Llorente Guillermo
- Videla Llorente Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 688, L 516, F 152, S 8, H CC 8569, I/A 3 (11/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-243-10
Administrador Unico
- Videla Llorente Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 889, L 716, F 2, S 8, H CC 12574, I/A 2 (30/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-10
Administrador Unico
- Videla Llorente Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 889, L 716, F 1, S 8, H CC 12574, I/A 1 (19/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-127-10
Empresa: PRONTOCOPY CAPELLANIAS SL
Administrador Unico
- Videla Llorente Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 659, L 487, F 137, S 8, H CC 8028, I/A 2 (26/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-129-10
Información de VIDELA LLORENTE GUILLERMO
Mostramos los datos de VIDELA LLORENTE GUILLERMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIDELA LLORENTE GUILLERMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos