VIDEIRA LOPEZ JOSE LUIS
Informe ejecutivo de VIDEIRA LOPEZ JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VIDEIRA LOPEZ JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIDEIRAS NO MAR SL | Apoderado | 02/01/2020 | |
PROCONS GALAECIA SL | Apoderado | 12/08/2010 |
VINCULACIONES DE VIDEIRA LOPEZ JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIDEIRA LOPEZ JOSE LUIS
Empresa: VIDEIRAS NO MAR SL
Apoderado
- Videira Lopez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4261, L 4261, F 190, S 8, H PO 64459, I/A 2 (02/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-7-36
Empresa: EMBARCACIONES ASTINOR SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Gonzalez Gonzalez Elena
- Iglesias Villar Jose Maria
- Videira Lopez Jose Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 903, L 903, F 133, S 8, H PO 947, I/A 11 (11/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-241-36
Empresa: PROCONS GALAECIA SL
Apoderado
- Videira Lopez Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2596, L 2596, F 113, S 8, H PO 27913, I/A 3 (12/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-164-36
Información de VIDEIRA LOPEZ JOSE LUIS
Mostramos los datos de VIDEIRA LOPEZ JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIDEIRA LOPEZ JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos