VIDE SORIA CARLOS
Informe ejecutivo de VIDE SORIA CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VIDE SORIA CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO AREA FARMACEUTICA SL | Liquidador Solidario | 16/11/2018 | 16/11/2018 |
GRUPO AREA FARMACEUTICA SL | Apoderado | 30/12/2009 | 16/11/2018 |
GRUPO AREA FARMACEUTICA SL | Administrador Solidario | 25/10/2010 | 16/11/2018 |
GRUPO AREA FARMACEUTICA SL | Consejero | 30/12/2009 |
VINCULACIONES DE VIDE SORIA CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIDE SORIA CARLOS
Empresa: GRUPO AREA FARMACEUTICA SL
Liquidador Solidario
- Alvarez Carreiro Jose Luis
- Vide Soria Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 768 , F 187, S 8, H OR 11491, I/A 6 (16/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-32
Empresa: GRUPO AREA FARMACEUTICA SL
Apoderado
- Vide Soria Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 768 , F 187, S 8, H OR 11491, I/A 6 (16/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-32
Empresa: GRUPO AREA FARMACEUTICA SL
Administrador Solidario
- Alvarez Carreiro Jose Luis
- Vide Soria Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 768 , F 187, S 8, H OR 11491, I/A 6 (16/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-32
Empresa: GRUPO AREA FARMACEUTICA SL
Administrador Solidario
- Alvarez Carreiro Jose Luis
- Vide Soria Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 768 , F 186, S 8, H OR 11491, I/A 5 (25/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-216-32
Empresa: GRUPO AREA FARMACEUTICA SL
Apoderado
- Vide Soria Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 768 , F 185, S 8, H OR 11491, I/A 3 (30/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-9-32
Empresa: GRUPO AREA FARMACEUTICA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Alvarez Carreiro Jose Luis
- Gonzalez Perez Marcos
- Seara Dominguez Cristina
- Vide Soria Carlos
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 768 , F 185, S 8, H OR 11491, I/A 2 (30/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-9-32
Información de VIDE SORIA CARLOS
Mostramos los datos de VIDE SORIA CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIDE SORIA CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos