VIDAURRETA ASTRAIN FRANCISCO BORJA
Informe ejecutivo de VIDAURRETA ASTRAIN FRANCISCO BORJA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE VIDAURRETA ASTRAIN FRANCISCO BORJA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ICHIGO ICHIE SL | Socio Miembr | 07/01/2021 | |
ICHIGO ICHIE SL | Administrador Unico | 07/01/2021 | |
LASUITEPUNTA SL | Administrador Mancomunado | 19/09/2014 |
VINCULACIONES DE VIDAURRETA ASTRAIN FRANCISCO BORJA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VIDAURRETA ASTRAIN FRANCISCO BORJA
Empresa: ICHIGO ICHIE SL
Administrador Unico
- Vidaurreta Astrain Francisco Borja
Socio Miembr
- Garcia Borrego Francisco Jose
- Vidaurreta Astrain Francisco Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41316 , F 25, S 8, H M 732286, I/A 1 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-28
Empresa: LASUITEPUNTA SL
Administrador Mancomunado
- Bellido Gomez Pablo
- Vidaurreta Astrain Francisco Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 886 , F 80, S 8, H H 17414, I/A 3 (19/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-187-21
Empresa: PUNTA ALMENARA SUR SL
Administrador Solidario
- Casado Iriarte Antonio
- Vidaurreta Astrain Francisco Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 867 , F 95, S 8, H H 16862, I/A 2 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-54-21
Empresa: LASUITEPUNTA SL
Administrador Solidario
- Casado Iriarte Antonio
- Vidaurreta Astrain Francisco Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 886 , F 79, S 8, H H 17414, I/A 2 (26/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-21
Empresa: BUDA HUELVA SL
Administrador Solidario
- Casado Iriarte Antonio
- Vidaurreta Astrain Francisco Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 755 , F 90, S 8, H H 13521, I/A 2 (03/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-29-21
Información de VIDAURRETA ASTRAIN FRANCISCO BORJA
Mostramos los datos de VIDAURRETA ASTRAIN FRANCISCO BORJA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VIDAURRETA ASTRAIN FRANCISCO BORJA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos